Entreprise : SCA ANONYME CAPITAL VARIABLE COPEBAT - SIREN 445 370 299
Identité
Dénomination
SCA ANONYME CAPITAL VARIABLE COPEBAT
SIREN (siège)
445 370 299
Date d'immatriculation au RNE
06/03/2003
Début d’activité
03/02/2003
Date de fin de la personne morale
05/03/2053
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2018
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme coopérative artisanale à conseil d'administration
Activités principales de l’objet social
Faciliter aux membres d'acheter, fabriquer en vue de la revente, mise en oeuvre de techniques commerciales et publications, constitution de services communs, vente de produits
Code APE
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Code APRM
4391AZ - Travaux de charpente
Capital minimum
112000 EUR
Adresse du siège
RUE GERARD CORDIER 37310 SUBLAINES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAE BOIS GAULPIED
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNARD PASCAL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1970
Commune de résidence
La Roche Sur Yon CEDEX
Nom, Prénom(s)
COTTE FREDERIC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1964
Commune de résidence
Villentrois
Nom, Prénom(s)
LEVOUX PASCAL
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1972
Commune de résidence
Déols
Dénomination
ABGL SARL - SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
La Roche-Sur-Yon CEDEX
Dénomination
ENTREPRISE MARTEAU ALAIN
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Deols
Dénomination
DESBRAIS-PANEL
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Veuil
Dénomination
AMENAGEMENT INTERIEUR ET ISOLATION
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Deols
Dénomination
PLUS 18
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Saint-Doulchard
Dénomination
SARL GAUGRY D.P.
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Liniez
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/02/2003
Siret
44537029900023
Code APE
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Code APRM
4391AZ - Travaux de charpente
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Faciliter aux membres d'acheter, fabriquer en vue de la revente, mise en oeuvre de techniques commerciales et publications, constitution de services communs, vente de produits
Code APRM
4391AZ - Travaux de charpente
Code APRM
4391AZ - Travaux de charpente
Adresse
RUE GERARD CORDIER
37310 , SUBLAINES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAE BOIS GAULPIED
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/09/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/02/2003
Siret
44537029900015
Code APE
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Adresse
LE PETIT SOUPER
36110 , VINEUIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
10/03/2020
Description
Jugement du tribunal de Commerce de TOURS en date du 10/03/2020 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 21/02/2020, désignant en qualité de liquidateur Maître Hubert LAVALLART 12 place Jean Jaurès 41000 BLOIS.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
589
Date d'ajout
18/02/2019
Description
Radiation du RCS le 18/02/2019 avec effet au 29/09/2018 CESSATION D'ACTIVITE TRANSFERT DES ACTIVITES ET DU SIEGE à ZAE Bois Gaulpied Rue Gérard Cordier 37310 SUBLAINES RCS TOURS 445370299
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
15/02/2019
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
815
Date d'ajout
07/03/2012
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 27/01/2012
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).