Entreprise : DANIEL 5S - SIREN 445 221 583
Identité
(Entreprise radiée le 19/04/2023)
Dénomination
DANIEL 5S
SIREN (siège)
445 221 583
Date d'immatriculation au RNE
13/02/2003
Date de fin de la personne morale
12/02/2102
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
10 T RUE DE LA SALLE 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GROS FRANTZ , EDGAR
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1958
Commune de résidence
Guyancourt
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/04/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
05/03/2003
Siret
44522158300013
Enseigne
MARIO PALAZZI
Code APE
4771Z - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
vente au detail de vetement pret a porter pour homme de luxe et accessoires s'y rapportant diffusant notamment la marque Hugo BOSS.
Adresse
10 T RUE 10 TER Rue DE LA SALLE
78100 , Saint-Germain-en-Laye - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18790
Date d'ajout
19/04/2023
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
18790
Date d'ajout
19/04/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 18/04/2023, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SELAFA Mja prise en la personne de Me Axel Chuine . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 18/04/2023
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
21/06/2022
Description
NPAI
Numéro d'observation
20871
Date d'ajout
25/04/2022
Description
La Cour d'Appel de Versailles en date du 05/04/2022 a infirmé le jugement rendu le 21/09/2021 et statuant à nouveau, a condamné Monsieur Frantz GROS-PINVILLE à payer la somme de 15000 euros entre les mains de la SELAFA MJA
Numéro d'observation
7455
Date d'ajout
08/02/2022
Description
Jugement du tribunal de Commerce de Versailles en date du 08/02/2022, prononce l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale. , à l'encontre de Frantz Edgar GROS, pour une durée de 3 ans
Numéro d'observation
43138
Date d'ajout
21/09/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 21/09/2021 a décidé que l'insuffisance d'actif de la personne morale sera supportée par Frantz GROS à concurrence de 25 000 ¿ .
Numéro d'observation
25367
Date d'ajout
29/07/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 28/07/2020 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2019J00574 désigne liquidateur SELAFA Mja prise en la personne de Me Axel Chuine 36 Rue des Etats généraux 78000 Versailles, autorise le maintien de l'activité jusqu'au 1 août 2020
Numéro d'observation
6777
Date d'ajout
19/02/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 18/02/2020 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 03/03/2020
Numéro d'observation
37072
Date d'ajout
20/12/2019
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 27/12/2019
Numéro d'observation
75611
Date d'ajout
03/09/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles , prononce en date du 03/09/2019 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2019J00574 , date de cessation des paiements le 21/11/2018 désigne Administrateur SELARL Ajrs prise en la personne de Me Philippe Jeannerot 7 Rue Jean Mermoz 78000 Versailles avec pour mission : d'assister l'entreprise , Mandataire judiciaire SELAFA Mja prise en la personne de Me Axel Chuine 36 Rue des Etats généraux 78000 Versailles , , et ouvre une période d'observation expirant le 03/03/2020 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).