Entreprise : EARL HUITRES VERNET - SIREN 445 083 751
Identité
Dénomination
EARL HUITRES VERNET
SIREN (siège)
445 083 751
Date d'immatriculation au RNE
06/02/2003
Début d’activité
01/01/2003
Date de fin de la personne morale
05/02/2102
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
Exploitation de fonds agricoles et toutes opérations annexes ou accessoires en découlant.
Code APE
0321Z - Aquaculture en mer
Qualité
Actif agricole
Capital social
147000 EUR
Adresse du siège
10 RUE DE L'ASCENSION 17560 BOURCEFRANC-LE-CHAPUS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VERNET LOIC
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1981
Commune de résidence
Bourcefranc-le-Chapus
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2003
Siret
44508375100021
Code APE
0321Z - Aquaculture en mer
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation de fonds agricoles et toutes opérations annexes ou accessoires en découlant.
Autres Activités
Aquaculture en mer
Adresse
10 RUE DE L'ASCENSION
17560 , BOURCEFRANC-LE-CHAPUS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/12/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2003
Siret
44508375100013
Code APE
0321Z - Aquaculture en mer
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
Aquaculture en mer
Adresse
12 RTE DE PEUSSEFIEF
17560 , BOURCEFRANC-LE-CHAPUS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8601
Date d'ajout
21/12/2011
Description
Transformation de la société à compter du 01/12/2011 Ancienne forme : Groupement agricole d'exploitation en commun (GAECh) Nouvelle forme : Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARLh) Changement de dénomination à compter du 01/12/2011 Ancienne : GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU HUITRES VERNET (GAEC HUITRES VERNET). Nouvelle : EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE <<HUITRES VERNET>> (EARL HUITRES VERNET) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/12/2011 : Partant : VERNET Thedy, Gérant(e) Transfert de l'établissement principal à compter du 01/12/2011 : Ancienne adresse : 12 route de Peussefief 17560 Bourcefranc-le-Chapus Nouvelle adresse : 10 rue de l'Ascension 17560 Bourcefranc-le-Chapus Transfert du siège social à compter du 01/12/2011 : Ancienne adresse : 12 route de Peussefief 17560 Bourcefranc-le-Chapus Nouvelle adresse : 10 rue de l'Ascension 17560 Bourcefranc-le-Chapus
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Marennes ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de La Rochelle décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).