Entreprise : YABE - SIREN 444 977 474
Identité
Dénomination
YABE
SIREN (siège)
444 977 474
Date d'immatriculation au RNE
30/01/2003
Début d’activité
10/01/2020
Date de fin de la personne morale
29/01/2102
Date de clôture
31/01
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Holding
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
103000 EUR
Adresse du siège
72 AV MAL JUIN 64200 BIARRITZ FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE EKAINA
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE DIOURIS YANN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1975
Commune de résidence
Vichy
Nom, Prénom(s)
DUTOUR BEATRICE
Nom d'usage
LE DIOURIS
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1974
Commune de résidence
Biarritz
Dénomination
Société d'organisation de gestion d'audit de révision
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Montluçon
Dénomination
VISAS 4 COMMISSARIAT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Clermont-Ferrand
Dénomination
S E C O M I
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Clermont-Ferrand
Dénomination
SEREC CONSULTING
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Bellerive-sur-Allier
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/01/2020
Siret
44497747400022
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Holding
Autres Activités
Holding
Adresse
72 AV MAL JUIN
64200 , BIARRITZ - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE EKAINA
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/01/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/12/2002
Siret
44497747400014
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
RUE DES PEUPLIERS
03300 , CUSSET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
286
Date d'ajout
23/01/2020
Description
Radiation du RCS le 23/01/2020 avec effet au 10/01/2020 Cessation d'activité dans le ressort du Tribunal Transfert du siège social et établissement principal au RCS BAYONNE
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).