Entreprise : TAW - SIREN 444 968 101
Identité
Dénomination
TAW
SIREN (siège)
444 968 101
Date d'immatriculation au RNE
11/02/2003
Début d’activité
11/02/2003
Date de fin de la personne morale
10/02/2102
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Activité principale
ACQUISITION, CONSTRUCTION, VENTE EN TOTALITE OU PAR LOTS.
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Capital social
36670 EUR
Adresse du siège
70 CHE DIAGONALE RDC 97432 SAINT-PIERRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TSENG-AH-WANG OLIVIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1978
Commune de résidence
Saint-Pierre
Nom, Prénom(s)
TSENG-AH-WANG FREDERIQUE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1980
Commune de résidence
Saint-Pierre
Nom, Prénom(s)
TSENG-AH-WANG CHRISTINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1982
Commune de résidence
Saint-Pierre
Nom, Prénom(s)
TSENG-AH-WANG JEAN , PIERRE
Qualité
Liquidateur, Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1952
Commune de résidence
Saint-Pierre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
11/02/2003
Siret
44496810100014
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
ACQUISITION, CONSTRUCTION, VENTE EN TOTALITE OU PAR LOTS.
Adresse
70 CHE DIAGONALE RDC
97432 , SAINT-PIERRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
09/11/2022
Description
Dissolution à compter du 01-09-2022, journal publicateur : Le Quotidien de la Réunion du : 27-09-2022, adresse de liquidation : au siège social 70 route Diagonale Ravine des Cabris 97432 Saint-Pierre.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
510
Date d'ajout
25/02/2008
Description
Changement de gérant DEMISSION DE M. TSENG-AH-WANG OLIVIER DE SES FONCTIONS DE GERANT ASSOCIE Date d'effet : 08/10/2007
Numéro d'observation
911
Date d'ajout
28/03/2007
Description
Changement de gérant NOMINATION DE MLLES TSENG-AH-WANG FREDERIQUE ET CHRISTINE EN QUALITE DE GERANTES ASSOCIEES MENTION DE M. TSENG-AH-WANG JEAN PIERRE EN QUALITE D'ASSOCIE EN APPLICATION DU DECRET 2005-77 DU 01/02/2005 Date d'effet : 12/12/2006
Numéro d'observation
1209
Date d'ajout
22/04/2004
Description
Augmentation du capital Ancienne mention : 1 600 euros Nouvelle mention : 36 670 euros Date d'effet : 24/11/2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).