Entreprise : SCEV VIGNOBLE DE FOURCHET - SIREN 444 927 982
Identité
Dénomination
SCEV VIGNOBLE DE FOURCHET
SIREN (siège)
444 927 982
Date d'immatriculation au RNE
07/02/2003
Début d’activité
01/01/2003
Date de fin de la personne morale
06/02/2053
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Viticulture
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Qualité
Actif agricole
Capital social
47000 EUR
Adresse du siège
25 RUE DES VIGNES 18300 CREZANCY-EN-SANCERRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES EPSAILLES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DURAND JEAN-MARIE
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1967
Commune de résidence
Crézancy-en-Sancerre
Nom, Prénom(s)
DURAND JEAN-CHARLES , JACQUES , RAYMOND
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1991
Commune de résidence
Crézancy-en-Sancerre
Nom, Prénom(s)
MILLERIOUX BEATRICE
Nom d'usage
DURAND
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Crézancy-en-Sancerre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2003
Siret
44492798200025
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Viticulture
Autres Activités
Culture de la vigne
Adresse
25 RUE DES VIGNES
18300 , CREZANCY-EN-SANCERRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES EPSAILLES
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/07/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2003
Siret
44492798200017
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Activité principale
Culture de la vigne
Adresse
1 RTE DE VINON
18300 , VEAUGUES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4023
Date d'ajout
23/10/2009
Description
Transformation de la société à compter du 01/08/2009 Ancienne forme : Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Nouvelle forme : Société civile (SC) Changement de dénomination à compter du 01/08/2009 Ancienne : EARL ARNAUD LEJUS Nouvelle : SCEV VIGNOBLE DE FOURCHET Réduction de capital à compter du 01/08/2009 Ancien : 120100 EUR Nouveau : 47000 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/08/2009 : Nouveau : DURAND Jean-Marie, Associé Nouveau : DIRAND Béatrice, Associé Modifié : LEJUS Arnaud, Gérant(e)
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).