Entreprise : SOCIETE IMMOBILIERE SARI - SIREN 444 836 902
Identité
Dénomination
SOCIETE IMMOBILIERE SARI
SIREN (siège)
444 836 902
Date d'immatriculation au RNE
14/01/2003
Début d’activité
10/12/2002
Date de fin de la personne morale
13/01/2102
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
LA PROPRIETE, LA GESTION ET LA LOCATION IMMOBILIERE
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1904 EUR
Adresse du siège
18 T CHE DE GERY 26200 MONTELIMAR FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KANDIL FRANCK
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1958
Commune de résidence
Montélimar
Nom, Prénom(s)
MALDINEY MARIE-HELENE , THERESE
Nom d'usage
KANDIL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1964
Commune de résidence
Montélimar
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/12/2002
Siret
44483690200031
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
LA PROPRIETE, LA GESTION ET LA LOCATION IMMOBILIERE
Autres Activités
LA PROPRIETE, LA GESTION ET LA LOCATION IMMOBILIERE
Adresse
18 T CHE DE GERY
26200 , MONTELIMAR - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/12/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/12/2002
Siret
44483690200015
Code APE
702C
Adresse
20 ALL DES SYLPHIDES
26200 , MONTELIMAR - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 13/10/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/12/2006
Siret
44483690200023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
20 RUE CHABAUD
26200 , MONTELIMAR - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Valence a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Romans Sur Isère.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F07/001419
Date d'ajout
30/05/2007
Description
Transfert du siège social SUIVANT P.V D'ASSEMBLEE EN DATE DU 15/12/2006 MME DESPAUX ESTELLE EST NOMMEE GERANTE EN REMPLACEMENT DE MR KANDIL (DEMISSIONNAIRE). REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL POUR ETRE RAMENE A LA SOMME DE 1904 EU AU LIEU DE 136000 EU. TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE 20 ALLEE DES SYLPHIDES - 26200 MONTELIMAR A 20 RUE CHABAUD A MONTELIMAR. JOURNAL PUBLCICATEUR : JOURNAL DU DIOIS DU 13/04/07 DEPOT D'ACTE N° A835 DU 30/05/07 date d'effet : 17/05/2007
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).