Entreprise : JAPMIR - SIREN 444 767 727
Identité
Dénomination
JAPMIR
SIREN (siège)
444 767 727
Date d'immatriculation au RNE
09/01/2003
Date de fin de la personne morale
08/01/2102
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2003
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
299022 EUR
Adresse du siège
500 AV DE L EUROPE 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PEREZ JEAN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Commune de résidence
Sainte-Euphémie
Nom, Prénom(s)
BOUSQUET XAVIER
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Craponne
Dénomination
CAUDIREX
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Craponne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/05/2010
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
20/12/2002
Siret
44476772700019
Nom commercial
JP AUTOMOBILES
Enseigne
JP AUTOMOBILES
Code APE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Le négoce de tous engins à moteur neufs et d'occasion - pièces détachées et accessoires, carrosserie et la réparation
Adresse
500 AV 500 Avenue de l'Europe
69400 , Villefranche-sur-Saône - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/06/2005
Siret
44476772700027
Enseigne
J.P. DISTRIBUTION
Code APE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Activité principale
Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Adresse
30 RUE JEAN CHAZY
69400 , VILLEFRANCHE-SUR-SAONE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F16/002990
Date d'ajout
09/06/2016
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Villefranche - Tarare en date du 09/06/2016 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F16/001864
Date d'ajout
01/04/2016
Description
Ordonnance du Président en date du 30/03/2016 désignant en qualité de liquidateur judiciaire : SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître PEY-HARVEY 1750 Route de Riottier 69400 LIMAS en remplacement de celui précédemment désigné à compter du 30/03/2016.
Numéro d'observation
F16/000063
Date d'ajout
01/01/2016
Description
Ordonnance du Président en date du 29/12/2015 désignant en qualité de liquidateur judiciaire : SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître NOIRAIX-PEY 1750 Route de Riottier 69400 LIMAS en remplacement de celui précédemment désigné à compter du 01/01/2016.
Numéro d'observation
F10/002631
Date d'ajout
06/08/2010
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Villefranche-Tarare en date du 06/05/2010 désignant en qualité d'Administrateur judiciaire : SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître PICARD Maurice 22 RUE DU CORDIER 01000 BOURG-EN-BRESSE en remplacement de l'administrateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
F10/001747
Date d'ajout
27/05/2010
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Villefranche-Tarare en date du 27/05/2010 prononçant la conversion en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 30/06/2010. , Liquidateur-judiciaire : maître NOIRAIX-PEY Martine 1750 ROUTE DE RIOTTIER 69400 LIMAS,
Numéro d'observation
F10/001746
Date d'ajout
27/05/2010
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Villefranche-Tarare en date du 27/05/2010 arrêtant le jugement d'arrêt de plan par cession.
Numéro d'observation
F10/001428
Date d'ajout
22/04/2010
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Villefranche-Tarare en date du 22/04/2010 de conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : maître NOIRAIX-PEY Martine 1750 ROUTE DE RIOTTIER 69400 LIMAS, Administrateur judiciaire : maître PICARD Maurice 22 RUE DU CORDIER 01000 BOURG-EN-BRESSE mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.
Numéro d'observation
F10/001261
Date d'ajout
09/04/2010
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Villefranche-Tarare en date du 08/04/2010 prolongeant la période d'observation jusqu'au 27/05/2010, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F09/003830
Date d'ajout
20/11/2009
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Villefranche-Tarare en date du 19/11/2009 prolongeant la période d'observation jusqu'au 08/04/2010, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F09/001896
Date d'ajout
29/05/2009
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Villefranche-Tarare en date du 28/05/2009 ouvrant la procédure de sauvegarde Juge commissaire : monsieur Jean-Louis THION, Juge commissaire suppléant : monsieur René CHAMBOST, Mandataire Judiciaire : maître NOIRAIX-PEY Martine 1750 ROUTE DE RIOTTIER 69400 LIMAS, Administrateur judiciaire : maître PICARD Maurice 22 RUE DU CORDIER 01000 BOURG-EN-BRESSE mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion
Numéro d'observation
F09/000456
Date d'ajout
05/02/2009
Description
Fermeture d'un établissement secondaire sis 30 Rue Jean Chazy 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE à compter du 1er janvier 2009 apport à la Société JP DISTRIBUTION, dont le siège social est 30 rue Jean Chazy 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE.
Numéro d'observation
F09/000423
Date d'ajout
03/02/2009
Description
Suite à un courrier des services techniques urbanisme - aménagement de la Ville de VILLEFRANCHE SUR SAONE en date du 17 octobre 2008, l'entrée de l'établissement secondaire change de rue du 130 rue Léon Jouhaux au 30 rue Jean Chazy 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE.
Numéro d'observation
F05/002398
Date d'ajout
31/08/2005
Description
Modication administration, capital au 28 Juin 2005
Numéro d'observation
F03/001399
Date d'ajout
20/05/2003
Description
Modification du capital au 2 Avril 2003
Numéro d'observation
F03/000600
Date d'ajout
27/02/2003
Description
Mise en activité de la Société suite à l'achat d'un fonds de commerce à compter du 20 Décembre 2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).