Entreprise : ADELAIDE - SIREN 444 656 193
Identité
(Entreprise radiée le 28/06/2019)
Dénomination
ADELAIDE
SIREN (siège)
444 656 193
Date d'immatriculation au RNE
27/12/2002
Date de fin de la personne morale
26/12/2101
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
44 RUE DU CHATEAU D EAU 01110 PLATEAU D'HAUTEVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
SARL BAKER TILLY AUDALIAN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
PAVONIS SANTE
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Paris 16
Dénomination
SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES ANDRE & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Beaune
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/09/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/12/2002
Siret
44465619300018
Nom commercial
VILLA ADELAIDE
Code APE
8730A - Hébergement social pour personnes âgées
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion de maisons de retraite, accueil et hébergement de personnes âgées temporaire ou permanent et de soins pour personnes âgées valides, semi valides ou dépendantes avec suivi médical et paramédical
Adresse
44 RUE 44 rue du Château d'Eau
01110 , Hauteville-Lompnes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8407
Date d'ajout
07/06/2019
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à QUIETUDE-CHARTRETTES (devenue GROUPE PAVONIS SANTE) dans le cadre d'une fusion avec effet au 08/09/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Belley ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Bourg-en-Bresse décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
485
Date d'ajout
11/03/2005
Description
Modification autre * démission de Melle Martine CORTINOVIS de ses fonctions de co-gérante - Mr MAUIR reste seul gérant Date d'effet : 01/12/2004
Numéro d'observation
485
Date d'ajout
11/03/2005
Description
dépôt 270/05 - voix de l'ain du 11.3.2005
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Bodacc N°52c du 21 juillet 2007
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).