Entreprise : ALLTRADE - SIREN 444 571 764
Identité
Dénomination
ALLTRADE
SIREN (siège)
444 571 764
Date d'immatriculation au RNE
17/12/2002
Date de fin de la personne morale
16/12/2101
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1000000 EUR
Adresse du siège
42 AV DE LA GRANDE ARMEE 75017 PARIS 17 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALLEGRE MARC
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
Vaucresson
Nom, Prénom(s)
CARTIER CAROLINE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Le Thor
Dénomination
SOCIETE GUERIDO FIDUCIAIRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Le Thor
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/05/2012
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
05/12/2002
Siret
44457176400034
Code APE
4637Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
TANT EN FRANCE QU'A L'ETRANGER : L'ACHAT ET LA VENTE, L'IMPORTATION ET L'EXPORTATION DE MATIERES PREMIERES AGROALIMENTAIRES, L'ETUDE, LE CONSEIL, AINSI QUE TOUTES PRESTATIONS DE SERVICES SE RATTACHANT A CE NEGOCE.
Adresse
42 AV 42 avenue de la Grande Armée
75017 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/03/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2003
Siret
44457176400026
Code APE
513Q
Adresse
6 B AV MAC MAHON
75017 , PARIS 17 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/12/2002
Siret
44457176400018
Code APE
512A
Adresse
87 RUE JULES GUESDE
92300 , LEVALLOIS-PERRET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2003B0283324
Date d'ajout
25/09/2019
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 25/09/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
10/05/2012
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 10/05/2012, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201201307, date de cessation des paiements le 19/04/2012, et a désigné : juge commissaire Monsieur Guesde Fabrice juge commissaire suppléant Monsieur Thieffry François liquidateur SCP B.T.S.G en la personne de Me Stéphane GORRIAS 1 place Boieldieu 75002 Paris, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc l'activité est maintenue jusqu'au 10 juin 2012
Numéro d'observation
71433
Date d'ajout
17/02/2003
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
71434
Date d'ajout
17/02/2003
Description
La société a par décision du 30/12/2002 décidé le transfert de son siège social dans le ressort du GTC de PARIS avec une date d'effet déclarée au 01/01/2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).