Entreprise : SARL ALL ONE SECURITY - SIREN 444 528 954
Identité
Dénomination
SARL ALL ONE SECURITY
Sigle
A O S
SIREN (siège)
444 528 954
Date d'immatriculation au RNE
12/09/2005
Date de fin de la personne morale
11/09/2101
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7624 EUR
Adresse du siège
10 PL D'ARIANE 77700 SERRIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SOLET - ANDJI ELOI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1962
Commune de résidence
Chelles
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/07/2009
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
19/02/2009
Siret
44452895400035
Code APE
8010Z - Activités de sécurité privée
Activité principale
Activités de sécurité privée
Adresse
10 PL D'ARIANE
77700 , SERRIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/02/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/01/2003
Siret
44452895400027
Code APE
8010Z - Activités de sécurité privée
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE PRIVE
Adresse
85 AV 85 Avenue Thérèse
94500 , Champigny-sur-Marne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/06/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/01/2003
Siret
44452895400019
Enseigne
SOS SECURITE
Code APE
746Z
Adresse
RUE DU GROS MURGER
95220 , HERBLAY-SUR-SEINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
86204
Date d'ajout
15/02/2012
Description
Radiation d'office art 42 Al 1 décret du 30.05.84- est radié d 'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
85370
Date d'ajout
02/02/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 01/02/2012 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : M. Lajaunie Thierry , nom du liquidateur : Me Pellegrini Gilles
Numéro d'observation
15957
Date d'ajout
22/07/2009
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 21/07/2009 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2009J00263 désigne liquidateur Me Pellegrini Gilles 4 Le Parvis de Saint Maur 94100 Saint-Maur-des-Fossés , juge commissaire M. Lajaunie Thierry , juge commissaire suppléant M. Boonen Jean François , met fin à la mission de l'administrateur Me Yvon Le Taillanter 8 Place Robert Belvaux 94170 LE PERREUX SUR MARNE
Numéro d'observation
8106
Date d'ajout
26/03/2009
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil , prononce en date du 25/03/2009 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2009J00263 , date de cessation des paiements le 26/05/2008 désigne Juge Commissaire M. Lajaunie Thierry , Juge Commissaire suppléant M. Boonen Jean François , Administrateur Me Le Taillanter Yvon 8 Place Robert Belvaux 94170 Le Perreux-sur-Marne avec pour mission : assister la débitrice pour tous les actes de gestion , Mandataire judiciaire Me Pellegrini Gilles 4 Le Parvis de Saint Maur 94100 Saint-Maur-des-Fossés , , et ouvre une période d'observation expirant le 25/09/2009 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
21488
Date d'ajout
12/09/2005
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).