Entreprise : ARKEON FINANCE - SIREN 444 470 850
Identité
Dénomination
ARKEON FINANCE
SIREN (siège)
444 470 850
Date d'immatriculation au RNE
04/12/2002
Début d’activité
01/01/2003
Date de fin de la personne morale
03/12/2101
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Capital social
3334040 EUR
Adresse du siège
27 RUE DE BERRI 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ARRIBE ISABELLE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1975
Commune de résidence
Courbevoie
Nom, Prénom(s)
COULAUD ODILE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1956
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DE VOGUE FELIX , BLAISE , ROBERT
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
IRAZOQUI PASCAL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1970
Commune de résidence
Vincennes
Nom, Prénom(s)
Verrien EVELYNE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1948
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
de Vogüe GREGOIRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1977
Commune de résidence
Paris
Dénomination
MAZARS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2003
Siret
44447085000033
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT
Autres Activités
ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT
Adresse
27 RUE DE BERRI
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2003
Siret
44447085000017
Code APE
652E
Adresse
42 AV MONTAIGNE
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/08/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/01/2003
Siret
44447085000025
Code APE
652E
Adresse
72 RUE DE LONGCHAMP
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2002B1848855
Date d'ajout
24/01/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 24/01/2023 a prononcé la reprise de la procédure de liquidation judiciaire et a désigné M. Jean louis Gruter Juge Commissaire, SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, , mandataire judiciaire liquidateur .
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2002B1848851
Date d'ajout
14/04/2022
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 14/04/2022
Numéro d'observation
47
Date d'ajout
01/03/2016
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 01/03/2016, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201600628, date de cessation des paiements le 14/01/2016, et a désigné : juge commissaire M. Michel Baert liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
06/02/2007
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : MALMY FINANCE (SAS) 27 r de Berri 75008 Paris 432 443 539 RCS PARIS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).