Entreprise : CABINET RADIOLOGIE SUEUR LEBRETON GIURIA - SIREN 444 320 360
Identité
Dénomination
CABINET RADIOLOGIE SUEUR LEBRETON GIURIA
SIREN (siège)
444 320 360
Date d'immatriculation au RNE
27/12/2002
Début d’activité
02/12/2002
Date de fin de la personne morale
26/12/2052
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SELARL, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
Activité principale
l'exercice liberal de la profession de médecin en radiologie.
Code APE
8621Z - Activité des médecins généralistes
Capital social
9000 EUR
Adresse du siège
95 B RUE DE PARIS 60200 COMPIEGNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GERMAIN ANNE , SIMONE , MARIE
Nom d'usage
GIURIA
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1953
Commune de résidence
Ermont
Nom, Prénom(s)
SUEUR ANDRE , GASTON , EMILE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1949
Commune de résidence
Clairoix
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/12/2002
Siret
44432036000019
Code APE
8621Z - Activité des médecins généralistes
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
l'exercice liberal de la profession de médecin en radiologie.
Adresse
95 B RUE DE PARIS
60200 , COMPIEGNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/03/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2004
Siret
44432036000027
Code APE
8621Z - Activité des médecins généralistes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
médecin en radiologie
Adresse
387 AV OCTAVE BUTIN
60280 , MARGNY-LES-COMPIEGNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1025
Date d'ajout
24/01/2023
Description
Jugement du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE en date du 13 janvier 20233 prononce l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, fixe la date de cessation des paiements au 01/09/2022. Désigne Monsieur Romain LABERNEDE en qualité de juge-commissaire. Désigne la SCP ANGEL HAZANE-DUVAL en la personne de Me Denis HAZANE 24 rue Notre Dame de Bon Secours en qualité de liquidateur judiciaire. Désigne la SELARL D. LE COENT ET P. WOLF 18 rue des Cordeliers 60200 COMPIEGNE aux fins de réaliser l'inventaire et la prise d'actifs.
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).