Entreprise : CONSEILLER RESIDENTIEL RESEAU TARENTAISE - SIREN 444 246 771
Identité
(Entreprise radiée le 26/12/2017)
Dénomination
CONSEILLER RESIDENTIEL RESEAU TARENTAISE
SIREN (siège)
444 246 771
Date d'immatriculation au RNE
07/03/2013
Date de fin de la personne morale
06/03/2101
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
3528512 EUR
Adresse du siège
35 AV SAINTE FOY 92200 NEUILLY-SUR-SEINE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
35-37
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
BAULAND CARBONI MARTINEZ & ASSOCIES
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2004
Siret
44424677100026
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
55 AV DU CENTENAIRE
73700 , BOURG-SAINT-MAURICE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/12/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/11/2002
Siret
44424677100018
Code APE
741J
Adresse
20 RUE JACQUES IBERT
92300 , LEVALLOIS-PERRET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
20-24
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/11/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/2004
Siret
44424677100042
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La prise de participations ou d'itnérêts dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, financières, industrielles, de services immobiliers ou liées au secteur de l'immobilier au sens général, et notamment de prestations de services et de biens liés à l'habitat eet à la gestion de l'espace urbain et dont le centre principal d'activité est situé dans la zone de BOURG SAINT MAURICE, à l'exclusion de toute société ou entreprise ayant pour objet l'activité de promotion ou de marchand de biens - la gestion et la gérance desdites participations - Activités de conseil, d'assistance et de fourniture de toutes prestations de services, à toutes sociétés filiales ou affiliées, tant en France qu'à l'étranger, exerçant leurs activités dans le domaine de la transaction et de la geston immobilière
Adresse
35 AV 35-37 Avenue Sainte Foy
92200 , Neuilly-sur-Seine - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
35-37
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/11/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/12/2012
Siret
44424677100034
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
3 AV DE MADRID
92200 , NEUILLY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
40136
Date d'ajout
26/12/2017
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 30/11/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
63390
Date d'ajout
14/11/2016
Description
Prorogation de l'immatriculation D'une durée de 1 an A compter du 07/03/2016 pour les besoins de la liquidation - article R 123-131 du code de commerce.
Numéro d'observation
77140
Date d'ajout
07/03/2013
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
77141
Date d'ajout
07/03/2013
Description
Dissolution à compter du 31/12/2012 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 20/12/2012 siège de la liquidation 3 avenue de Madrid 92200 Neuilly sur seine
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
10/12/2010
Description
Nomination/Ordonnance Administrateur Provisoire. Par ordonnance rendue le 15/11/2010 M. le Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE a désigné M. Didier SEGARD (SELAS SEGARD CARBONI), 3 avenue de Madrid 92200 NEUILLY SUR SEINE en qualité d'administrateur provisoire pour gérer et administrer la société avec les pouvoirs les plus étendus conformément aux statuts et aux dispositions légales et règlementaires en vigueur en remplacement de l'ensemble des organes sociaux de direction et de gestion de la société. La durée de la mission a été fixée à 6 mois.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).