Entreprise : CONSEILLER RESIDENTIEL RESEAU SAVOIE - SIREN 444 245 922
Identité
(Entreprise radiée le 27/12/2017)
Dénomination
CONSEILLER RESIDENTIEL RESEAU SAVOIE
SIREN (siège)
444 245 922
Date d'immatriculation au RNE
08/03/2013
Date de fin de la personne morale
07/03/2101
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
17538336 EUR
Adresse du siège
35 AV SAINTE FOY 92200 NEUILLY-SUR-SEINE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
35-37
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
BAULAND CARBONI MARTINEZ & ASSOCIES
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/04/2009
Siret
44424592200059
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Directement ou indirectement dans la zone d'Albertville et de Chambéry la prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, financières, industrielles, de services immobiliers ou liées au secteur de l'immobilier au sens général et notamment de prestations de services et de biens liées à l'habitat et à la gestion de l'espace urbain et dont le centre principal d'activité est situé dans la zone d'Albertville et de Chambéry, à l'exclusion de toutes sociétés ou entreprises ayant pour objet l'activité de promotion ou de marchand de biens. La gestion et la gérance desdites participations. Activités de conseil d'assistance et de fourniture de toutes prestations de services à toutes sociétés filiales ou affiliées tant en Fance qu'à l'étranger exerçant leurs activités dans le domaine de la transaction et de la gestion immobilière et concourant à la réalisation du présent objet social
Adresse
20 BD EUGENE DERUELLE
69003 , LYON 3EME - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE BRITANNIA - BAT A
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/11/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2004
Siret
44424592200034
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, financières, industrielles, de services immobiliers ou liées au secteur de l'immobilier au sens général, et notamment de prestations de services et de biens liées à l'habitat et à la gestion de l'espace urbain et dont le centre principal d'activité est situé dans la zone de CHAMBERY, à l'exclusion de toute société ou entreprise ayant pour objet l'activité de promotion ou de marchand de biens.
Adresse
168 AV MAL LECLERC
73000 , CHAMBERY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/11/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2004
Siret
44424592200026
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, financières, industrielles, de services immobiliers ou liées au secteur de l'immobiier au sens général et notamment de prestations de services et de biens liées à l'habitat et à la gestion de l'espace urbain et dont le centre principal d'activité est situé dans la zone de Chambéry, à l'exclusion de toute société ou entreprise ayant pour objet l'activité de promotion ou de marchand de biens.
Adresse
RUE DE L EGLISE
73120 , COURCHEVEL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Courchevel 1850
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/12/2004
Siret
44424592200042
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
8 RUE CLAUDE GENOUX
73200 , ALBERTVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/12/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/11/2002
Siret
44424592200018
Code APE
741J
Adresse
20 RUE JACQUES IBERT
92300 , LEVALLOIS-PERRET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
20 A 24
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/11/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/12/2004
Siret
44424592200075
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Directement ou indirectement dans la zone d'Albertville et de Chambéry : la prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés ou entreprises commerciales financières industrielles de services immobiliers ou liées au secteur de l'immobilier au sens général et notamment de prestations de services et de biens liées à l'habitat et à la gestion de l'espace urbain et dont le centre principal d'activité est situé dans la zone d'Albertville et de Chambéry, à l'exclusion de toutes sociétés ou entreprises ayant pour objet l'activité de promotion ou de marchand de biens. La gestion et la gérance desdites participations activités de conseil d'assistance et de fourniture de toutes prestations de services à toutes sociétés filiales ou affiliées tant en France qu'a l'étranger exerçant leurs activités dans le domaine de la transaction et de la gestion immobilière et concourant à la réalisation du présent objet social.
Adresse
35 AV 35-37 Avenue Sainte Foy
92200 , Neuilly-sur-Seine - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
35-37
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/11/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/12/2012
Siret
44424592200067
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
3 AV DE MADRID
92200 , NEUILLY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
94112
Date d'ajout
27/12/2017
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 30/11/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
40043
Date d'ajout
26/12/2017
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 30/11/2017
Numéro d'observation
63408
Date d'ajout
14/11/2016
Description
Prorogation de l'immatriculation D'une durée de 1 an A compter du 08/03/2016 pour les besoins de la liquidation - article R 123-131 du code de commerce.
Numéro d'observation
22722
Date d'ajout
14/03/2013
Description
Dissolution à compter du 31/12/2012 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 20/12/2012 siège de la liquidation 3 avenue de Madrid 92200 NEUILLY SUR SEINE
Numéro d'observation
77158
Date d'ajout
08/03/2013
Description
Dissolution à compter du 31/12/2012 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 20/12/2012 siège de la liquidation 3 avenue de Madrid 92200 Neuilly sur seine
Numéro d'observation
5360
Date d'ajout
23/09/2011
Description
- Assemblée Générale Ordinaire du 27/06/2011 : Expiration des mandats du Président, Monsieur TEMPERE Philippe et du Directeur Général, la société URBANIA INVESTISSEMENTS.
Numéro d'observation
5360
Date d'ajout
23/09/2011
Description
- Assemblée Générale Ordinaire du 27/06/2011 : Expiration des mandats du Président, Monsieur TEMPERE Philippe et du Directeur Général, la société URBANIA INVESTISSEMENTS.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
10/12/2010
Description
Nomination/Ordonnance Administrateur Provisoire. Par ordonnance rendue le 15/11/2010 M. le Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE a désigné M. Didier SEGARD (SELAS SEGARD CARBONI), 3 avenue de Madrid 92200 NEUILLY SUR SEINE en qualité d'administrateur provisoire pour gérer et administrer la société avec les pouvoirs les plus étendus conformément aux status et aux dispositions légales et règlementaires en vigueur en remplacemnet de l'ensemble des organes sociaux de direction et de gestion de la société. La durée de la mission a été fixée à 6 mois.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
10/12/2010
Description
Par ordonnance rendue le 15/11/2010 M. le Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE a désigné M. Didier SEGARD (SELAS SEGARD CARBONI), 3 avenue de Madrid 92200 NEUILLY SUR SEINE en qualité d'administrateur provisoire pour gérer et administrer la société avec les pouvoirs les plus étendus conformément aux status et aux dispositions légales et règlementaires en vigueur en remplacemnet de l'ensemble des organes sociaux de direction et de gestion de la société. La durée de la mission a été fixée à 6 mois.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
20/10/2010
Description
Transfert du siège et de l'établissement principal de LEVALLOIS PERRET (92300), 20/24 rue Jacques Ibert exploité du 04/11/2002 au 06/12/2004 à ALBERTVILLE (73200), 8 rue Claude Genoux à compter du 06/12/2004.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Grande Instance d'Albertville, statuant commercialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerce de Chambéry par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).