Entreprise : F.A.T. - SIREN 444 104 269
Identité
(Entreprise radiée le 20/07/2018)
Dénomination
F.A.T.
SIREN (siège)
444 104 269
Date d'immatriculation au RNE
04/12/2002
Date de fin de la personne morale
03/12/2101
Date de clôture
28/02
Date de la première clôture
28/02/2003
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
6 RUE DU GRAND VEYMONT 38320 EYBENS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ARVET TOUVET FRANCK , GEORGES , LOUIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1968
Commune de résidence
Saint-Georges-de-Commiers
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/02/2011
Siret
44410426900030
Enseigne
PANTASHOP
Activité principale
Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Adresse
43 RUE DE LA REPUBLIQUE
25300 , PONTARLIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/10/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/03/2003
Siret
44410426900022
Enseigne
PANTASHOP
Activité principale
Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Adresse
400 AV CLAUDE BAILLET
30900 , NIMES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CC CAP COSTIERES GEANT
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/03/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/11/2002
Siret
44410426900014
Nature de l'établissement
Adresse
6 RUE DU GRAND VEYMONT
38320 , EYBENS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F18/011543
Date d'ajout
20/07/2018
Description
Radiation en date du 20/07/2018 - Clôture des opérations de liquidation 30/06/2018 (Assemblée générale en date du 30/06/2018).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/006948
Date d'ajout
15/05/2018
Description
Cessation totale d'activité à compter du 15/03/2018
Numéro d'observation
F18/006948
Date d'ajout
15/05/2018
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 15/03/2018 - Siège de la liquidation : 6 Rue du Grand Veymont 38320 EYBENS - Publicité dans un journal d'annonces légales : L'Essor de l'Isère du 23/03/2018
Numéro d'observation
F15/021534
Date d'ajout
31/12/2015
Description
Transfert du principal établissement du 43 Rue de la République 25300 PONTARLIER (RCS Besançon 444 104 269) au lieu du siège social sis à 6 Rue du Grand Veymont 38320 EYBENS à compter du 30/09/2015.
Numéro d'observation
F14/014417
Date d'ajout
25/09/2014
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 29/08/2014.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
17/03/2011
Description
Reprise d'activité à compter du 28/02/2011 (Cessation d'activité du 15/10/2010 au 28/02/2011)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).