Entreprise : BERGAME PRINT - SIC 2 GCA - SIREN 444 077 903
Identité
Dénomination
BERGAME PRINT - SIC 2 GCA
SIREN (siège)
444 077 903
Date d'immatriculation au RNE
05/11/2002
Début d’activité
01/01/2010
Date de fin de la personne morale
15/01/2101
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
30/09/2007
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
Imprimerie communication étude création façonnage routage stockage
Code APE
1812Z - Autre imprimerie (labeur)
Code APRM
1812ZA - Imprimerie de labeur
Capital social
8060000 EUR
Adresse du siège
8 AV JOSEPH PAXTON 77164 FERRIERES-EN-BRIE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
5/7 - ZI
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JOSSELIN GERALD , GILBERT
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1949
Commune de résidence
Saint-Martin-du-Tertre
Nom, Prénom(s)
PAUL FRANCK
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1972
Commune de résidence
Luxeuil-les-Bains CEDEX
Nom, Prénom(s)
VIENNET JOEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1967
Commune de résidence
Montbéliard
Nom, Prénom(s)
JOSSELIN GERALD
Nom d'usage
JOSSELIN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1949
Commune de résidence
ST MARTIN DU TERTRE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2010
Siret
44407790300037
Nom commercial
BERGAME PRINT
Code APE
1812Z - Autre imprimerie (labeur)
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Imprimerie communication étude création façonnage routage stockage
Adresse
8 AV JOSEPH PAXTON
77164 , FERRIERES-EN-BRIE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
5/7 - ZI
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2002
Siret
44407790300011
Enseigne
2GCA
Code APE
1812Z - Autre imprimerie (labeur)
Code APRM
1812ZA - Imprimerie de labeur
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
IMPRIMERIE
Code APRM
1812ZA - Imprimerie de labeur
Code APRM
1812ZA - Imprimerie de labeur
Adresse
11 RUE DENIS PAPIN
77680 , ROISSY-EN-BRIE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DES 50 ARPENTS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/12/2007
Siret
44407790300029
Code APE
1812Z - Autre imprimerie (labeur)
Code APRM
1812ZA - Imprimerie de labeur
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
IMPRIMERIE
Code APRM
1812ZA - Imprimerie de labeur
Code APRM
1812ZA - Imprimerie de labeur
Adresse
5/7 RUE CLAUDE CHAPPE
77400 , LAGNY-SUR-MARNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI - 5/7
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
08/07/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de MEAUX en date du 08/07/2013 à dit que dorénavant, la procédure sera poursuivie par la Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie mission conduite par Maître Guillouët, en remplacement de la Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie mission conduite par Maître Garnier.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
27/11/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 26-11-2012 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2012J304, désigne liquidateur Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie en la personne de Maître Garnier 55 rue Aristide BRIAND 77100 MEAUX .
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
23/07/2012
Description
Le Tribunal de Commerce de MEAUX a prononcé en date du 23-07-2012 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2012J304 date de cessation des paiements le 30-06-2012, et a désigné juge commissaire : Monsieur DEPLA, juge commissaire suppléant : Monsieur COURGENAY Bernard, administrateur(s) : Selarl Ph.CONTANT - B.CARDON en la personne de Philippe Contant 8 rue des Cordeliers 77100 MEAUX avec pour mission : assister le débiteur dans tous ses actes de gestion, mandataire(s) judiciaire(s) : Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie en la personne de Maître Garnier 55 rue Aristide BRIAND 77100 MEAUX et a ouvert une période d'observation expirant le 23-01-2013, les déclarations des créances sont à déposer au(x) mandataire(s) judiciaire(s) dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
04/03/2010
Description
Transfert du siège de 5/7 rue Claude Chappe ZI 774 00 Lagny sur Marne à 8 rue Joseph Paxton 77164 Fer rière en Brie à compter du 01.01.2010
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
16/01/2008
Description
Transfert du siège & de l'établissement principal de 11 rue DENIS PAPIN ZA DES 50 ARPENTS 77680 ROIS SY exploité du 01.10.2002 au 21.12.2007 à 5/7 RUE CLAUDE CHAPPE ZI 77400 LAGNY SUR MARNE A compter d u 21.12.2007
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).