Entreprise : RX CENTRALE - SIREN 444 050 793
Identité
(Entreprise radiée le 29/05/2019)
Dénomination
RX CENTRALE
SIREN (siège)
444 050 793
Date d'immatriculation au RNE
07/11/2002
Date de fin de la personne morale
06/11/2101
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
11 B ALL DES VITARELLES 31100 TOULOUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARBUT JEAN-PAUL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1944
Commune de résidence
Auriac-sur-Vendinelle
Nom, Prénom(s)
BRUGUIERE ALAIN , AUGUSTE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1945
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
CHAUMERLIAC PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
BESSE JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1951
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
BARTOLI PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1960
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
COLOMBIER DANIEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1967
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
DOMENECH BRICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1968
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
FAJADET PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1958
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
ESCUDE BERNARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1955
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
PAGES JEAN , LUC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1953
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
LEVADE MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1949
Commune de résidence
Caraman
Nom, Prénom(s)
LAVAL CHRISTOPHE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
GRANIER JEAN-LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1949
Commune de résidence
La Colle-sur-Loup
Nom, Prénom(s)
TROCARD JEAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1953
Commune de résidence
Lapeyrouse-Fossat
Nom, Prénom(s)
TEISSEIRE-GOURD ROBERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1949
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
PRERE JEAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1950
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/10/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/09/2002
Siret
44405079300017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
11 B ALL DES VITARELLES
31100 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/005999
Date d'ajout
07/02/2019
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 31/10/2018 - Siège de la liquidation : 13 Allée des Vitarelles 31100 TOULOUSE - Publicité dans un journal d'annonces légales : La Dépêche du Midi du 04/11/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/005999
Date d'ajout
07/02/2019
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/10/2018 : suppression
Numéro d'observation
2901
Date d'ajout
10/02/2003
Description
Précision modificative CHANGEMENT ADMINISTRATIF D'ADRESSE DU SIEGE SOCIAL, ETABLISSEMENT PRINCIPAL ET ADRESSE PERSONNELLE DU GERANT : DE : 13, ALLEES DES VITARELLES 31300 TOULOUSE A : 11 BIS, ALLEES DES VITARELLES 31100 TOULOUSE Date d'effet: 06/02/2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).