Entreprise : SARL SOLAS - SIREN 444 012 215
Identité
(Entreprise radiée le 26/09/2017)
Dénomination
SARL SOLAS
SIREN (siège)
444 012 215
Date d'immatriculation au RNE
31/10/2002
Date de fin de la personne morale
30/10/2101
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
21 AV VICTOR HUGO 77120 COULOMMIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KERROUCHE SOPHIE , VERONIQUE
Nom d'usage
DIARRA
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1962
Commune de résidence
Coulommiers
Nom, Prénom(s)
DIARRA LASSINA , ARISTIDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
Coulommiers
Dénomination
TOTAL RAFFINAGE MARKETING
Qualité
Autre
Commune de résidence
Puteaux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/09/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/01/2003
Siret
44401221500018
Enseigne
E O F COULOMMIERS
Code APE
4730Z - Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
Origine du fonds
Prise en location gérance
Nature de l'établissement
Activité principale
station service
Adresse
21 AV 21 avenue Victor Hugo
77120 , Coulommiers - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
26/09/2017
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 25/09/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
26/09/2017
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
28/11/2016
Description
Le Tribunal de Commerce de MEAUX a prononcé, en date du 28/11/2016, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2016J636, date de cessation des paiements le 29/05/2015, et a désigné Monsieur Hervé Marie LE DIBERDER : Juge Commissaire, liquidateur SCP Philippe Angel-Denis Hazane mission conduite par Maître Angel 49-51 avenue du Président Allende 77100 MEAUX. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
03/09/2004
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite àdécision du 03/09/2004.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).