Entreprise : SCI DU 62 RUE GENERAL GUERIN - SIREN 443 964 218
Identité
(Entreprise radiée le 25/09/2018)
Dénomination
SCI DU 62 RUE GENERAL GUERIN
SIREN (siège)
443 964 218
Date d'immatriculation au RNE
01/11/1972
Date de fin de la personne morale
31/10/2022
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
17379.19 EUR
Adresse du siège
62 RUE DU GENERAL GUERIN 85000 LA ROCHE-SUR-YON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOUCAUD HELENE
Nom d'usage
FREDEVAL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1959
Commune de résidence
La Ferrière
Nom, Prénom(s)
LE GUERN YANN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1954
Commune de résidence
La Roche-sur-Yon
Nom, Prénom(s)
DALLET SYLVIE
Nom d'usage
ASENCIO
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1957
Commune de résidence
La Roche-sur-Yon
Nom, Prénom(s)
MORIN JEAN-FRANCOIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1953
Commune de résidence
Dompierre-sur-Yon
Nom, Prénom(s)
MONTLAHUC MARC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1943
Commune de résidence
La Roche-sur-Yon
Nom, Prénom(s)
BARBEAU SYLVIE
Nom d'usage
JAUNET
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
La Roche-sur-Yon
Nom, Prénom(s)
BRIOLA CHRISTIAN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1971
Commune de résidence
La Roche-sur-Yon
Nom, Prénom(s)
CANU CATHERINE
Nom d'usage
CHAUVET
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1960
Commune de résidence
La Roche-sur-Yon
Nom, Prénom(s)
AUVRAY PHILIPPE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1949
Commune de résidence
La Roche-sur-Yon
Nom, Prénom(s)
POUILLY ELISABETH
Nom d'usage
DRUAIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1971
Commune de résidence
La Roche-sur-Yon
Nom, Prénom(s)
CONTIERO JEAN-PHILIPPE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1960
Commune de résidence
La Roche-sur-Yon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/06/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/11/1972
Siret
44396421800012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
propriété, gestion, administration et disposition dès biens immobiliers dont elle pourrait devenir propriétaire.
Adresse
62 RUE 62 rue du Général Guérin
85000 , La Roche-sur-Yon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
25/09/2018
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 14-06-2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
02/08/2018
Description
Dissolution à compter du 14-06-2018, journal publicateur : la Vendée Agricole du : 03-08-2018, adresse de liquidation : au siège social
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).