Entreprise : SCI D'AUMONT - SIREN 443 933 502
Identité
(Entreprise radiée le 12/04/2019)
Dénomination
SCI D'AUMONT
SIREN (siège)
443 933 502
Date d'immatriculation au RNE
16/10/2002
Date de fin de la personne morale
15/10/2033
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
22867.35 EUR
Adresse du siège
38 AV ANATOLE FRANCE 59100 ROUBAIX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GLORIEUX JACQUES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1938
Commune de résidence
Roubaix
Nom, Prénom(s)
GLORIEUX FRANCOIS , MICHEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1953
Commune de résidence
La Madeleine
Nom, Prénom(s)
GLORIEUX CELINE
Nom d'usage
DAVIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1970
Nom, Prénom(s)
GLORIEUX DAMIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1980
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GLORIEUX VIRGINIE
Nom d'usage
KERGALL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1966
Commune de résidence
Colombes
Nom, Prénom(s)
GLORIEUX THOMAS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1951
Commune de résidence
Camphin-en-Pévèle
Nom, Prénom(s)
GLORIEUX CYRILLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1964
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
GLORIEUX BRUNO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1946
Commune de résidence
Passy
Nom, Prénom(s)
GLORIEUX BENOIT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1947
Commune de résidence
Saint-Nom-la-Bretèche
Nom, Prénom(s)
GLORIEUX HUBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1940
Commune de résidence
Garches
Nom, Prénom(s)
GLORIEUX MARIE-CLAUDE
Nom d'usage
CONTRAIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1942
Commune de résidence
La Villeneuve-en-Chevrie
Nom, Prénom(s)
GLORIEUX YVES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1936
Commune de résidence
Cesson-Sévigné
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/06/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/12/1973
Siret
44393350200017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
38 AV ANATOLE FRANCE
59100 , ROUBAIX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
12/04/2019
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 09-06-2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
12/04/2019
Description
Prorogation de l'immatriculation d'une durée de un an à compter du 25-01-2015 pour les besoins de la liquidation - Article R. 123-131 du code de commerce
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
12/04/2019
Description
Prorogation de l'immatriculation d'une durée de un an à compter du 25-01-2016 pour les besoins de la liquidation - Article R. 123-131 du code de commerce
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
12/04/2019
Description
Prorogation de l'immatriculation d'une durée de un an à compter du 25-01-2017 pour les besoins de la liquidation - Article R. 123-131 du code de commerce
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
12/04/2019
Description
Prorogation de l'immatriculation d'une durée de un an à compter du 25-01-2018 pour les besoins de la liquidation - Article R. 123-131 du code de commerce
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
25/01/2012
Description
La dissolution de la société a paru le 05/11/2011 dans le journal d'annonces légales suivant La Gaze tte Adresse de correspondance pour la liquidation au siège social
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de dissolution : 25/07/2011.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).