Entreprise : PROCAM - SIREN 443 852 561
Identité
Dénomination
PROCAM
SIREN (siège)
443 852 561
Date d'immatriculation au RNE
17/10/2002
Date de fin de la personne morale
16/10/2101
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
160000 EUR
Adresse du siège
3 RUE DU 4 SEPTEMBRE 72400 LA FERTE-BERNARD FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAMARET JEAN-CLAUDE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1943
Commune de résidence
LA FERTE BERNARD
Nom, Prénom(s)
DUTERTRE MONIQUE
Nom d'usage
CAMARET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1944
Commune de résidence
La ferte Bernard
Nom, Prénom(s)
CAMARET CHRISTOPHE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1971
Commune de résidence
Domfront-en-Champagne
Nom, Prénom(s)
CAMARET SYLVAIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1976
Commune de résidence
La chapelle-du-Bois
Dénomination
IDC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
La ferte Bernard
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/01/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/10/2002
Siret
44385256100010
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, construction, administration et exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles.
Adresse
3 RUE 3 rue du Quatre Septembre
72400 , La ferte Bernard - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
24/02/2021
Description
Dissolution à compter du 04/01/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 04/01/2021, liquidateur : CAMARET Jean-Claude, siège de la liquidation : 3 Rue du Quatre Septembre 72400 La Ferté-Bernard, parution de la publicité légale : Agri72 en date du 26/02/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2797
Date d'ajout
24/02/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 04/01/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Mamers ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce du Mans. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe du Mans décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).