Entreprise : SCA CAVE COOP VINICOLE DE CANAULES - SIREN 443 828 421
Identité
(Entreprise radiée le 20/01/2022)
Dénomination
SCA CAVE COOP VINICOLE DE CANAULES
SIREN (siège)
443 828 421
Date d'immatriculation au RNE
29/10/2002
Date de fin de la personne morale
28/10/2101
Date de clôture
31/07
Forme juridique
Société coopérative agricole
Capital minimum
16581.23 EUR
Adresse du siège
RTE DE DURFORT 30350 CANAULES-ET-ARGENTIERES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROQUETTE ANTOINE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Ales Cedex
Nom, Prénom(s)
SALLES PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1951
Commune de résidence
Canaules-et-Argentières
Nom, Prénom(s)
FAISSAT CHRISTOPHE , ANDRE
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1970
Commune de résidence
Canaules-et-Argentières
Nom, Prénom(s)
AUDEMARD JEAN , FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1965
Commune de résidence
Canaules-et-Argentières
Dénomination
A.A.A.C MONTALBAN Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes Audit Ales Assistance Conseil MONTALBAN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Alès
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/02/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/09/1947
Siret
44382842100018
Code APE
1102B - Vinification
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Vinification des récoltes livrées par les associés coopérateurs et vente de vins.
Adresse
RTE Route de Durfort
30350 , Canaules-et-Argentières - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F15/004205
Date d'ajout
24/03/2015
Description
Modification des commissaires aux comptes : à compter du 23.02.2015. MONTALBAN Joaquim nom d'usage : MONTALBAN Joaquim n'est plus commissaire aux comptes titulaire CHEVALLEY Jacques François nom d'usage : CHEVALLEY Jacques n'est plus commissaire aux comptes suppléant Société à responsabilité limitée A.A.A.C MONTALBAN Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes Audit Ales Assistance Conseil MONTALBAN devient commissaire aux comptes titulaire ROQUETTE Antoine nom d'usage : ROQUETTE Antoine devient commissaire aux comptes suppléant
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).