Entreprise : BERNARD ET SUZANNE - SIREN 443 822 176
Identité
(Entreprise radiée le 22/06/2018)
Dénomination
BERNARD ET SUZANNE
SIREN (siège)
443 822 176
Date d'immatriculation au RNE
03/10/2002
Date de fin de la personne morale
02/10/2101
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
30500 EUR
Adresse du siège
3 IMP DE LA FERME 38590 SILLANS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BUENAFUENTE SUZANNE
Nom d'usage
CREPIER
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1958
Commune de résidence
Sillans
Nom, Prénom(s)
CREPIER BERNARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
Sillans
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2002
Siret
44382217600014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
3 RUE DODE
38500 , VOIRON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/05/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/2002
Siret
44382217600022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, gestion, entretien et mise en valeur par tout moyen de tous immeubles, leur location par fraction ou en blocs.
Adresse
3 IMP 3 Impasse de la Ferme
38590 , Sillans - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F18/009367
Date d'ajout
22/06/2018
Description
Radiation en date du 22/06/2018 - Clôture des opérations de liquidation 30/05/2018 (Assemblée générale en date du 30/05/2018).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/006653
Date d'ajout
07/05/2018
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 31/01/2018 - Siège de la liquidation : 3 Impasse de la Ferme 38590 SILLANS - Publicité dans un journal d'annonces légales : Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné du 06/04/2018
Numéro d'observation
F16/002371
Date d'ajout
09/02/2016
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du 3 Rue Dode 38500 VOIRON au 3 Impasse de la Ferme 38590 SILLANS à compter du 01/01/2016
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).