Entreprise : CONSEILLER RESIDENTIEL RESEAU - SIREN 443 777 131
Identité
(Entreprise radiée le 27/12/2017)
Dénomination
CONSEILLER RESIDENTIEL RESEAU
SIREN (siège)
443 777 131
Date d'immatriculation au RNE
08/03/2013
Date de fin de la personne morale
07/03/2101
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
6320000 EUR
Adresse du siège
35 AV SAINTE FOY 92200 NEUILLY-SUR-SEINE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
35-37
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
BAULAND CARBONI MARTINEZ & ASSOCIES
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2005
Siret
44377713100048
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, de de services immobiliers ou liées au secteur de l'immobilier au sens général et notamment de prestations de services et de biens liées à l'habitat et à la Gestoin de l'espace urbain et dont l e centre principal D4activite est situé dans la zone de Carpentras à l'exclusion de toute société ou entreprise ayant pour objet l'activité de promotion ou marchand de biens la gestion et la gérance desdites participations activités de conseil d'assistance et de fourniture de toutes prestations de services a toutes sociétés filiales ou affiliées tant en France Qu'a l'étranger exerçant leurs activités dans le domaine de la transaction et de la gestion immobilière.
Adresse
5 ALL CLAUDE FORBIN
13100 , AIX-EN-PROVENCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/11/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2005
Siret
44377713100030
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, financières, industrielles, de services et de biens liées à l'habitat et à la gestion de l'espace urbain et dont le centre principal d'activité est situé dans la zone de Carpentras à l'exclusion de toute société ou entreprise ayant pour objet l'activité de promotion ou marchand de biens la gestion et la gérance desdites participations activités de conseil d'assurance et de fourniture de toutes prestations de services a toutes sociétés filiales ou affiliées tant en France Qu'a l'étranger exerçant leurs activités dans le domaine de la transaction et de la gestion immobilière
Adresse
15 AV ARISTIDE BRIAND
13800 , ISTRES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2004
Siret
44377713100022
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
45 BD ALBIN DURAND
84200 , CARPENTRAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/12/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/10/2002
Siret
44377713100014
Code APE
741J
Adresse
20 RUE JACQUES IBERT
92300 , LEVALLOIS-PERRET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
20 A 24
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/11/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/2004
Siret
44377713100063
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Directement ou indirectement, dans la zone de Carpentras, Istres et Aix-en-Provence : La prise de participations ou d' intérêts dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, financières, industrielle s, de services immobiliers ou liées au secteur de l 'immobilier au sens général, et notamment de prestations de services et de biens liées à l' habitat et à la gestion de l' espace urbain et dont le centre principal d' activité est situé dans la zone de Carpentras, Istres et Aix-en-Provence à l' exclusion de toute société ou entreprise ayant pour objet l' activité de promotion ou de marchand de biens. La gestion et la créance desdites participations. Le conseil, l assistance et la fourniture de toutes prestations de services a toutes sociétés filiales ou affiliés tant en France qu' à l' étranger exerçant leurs activités dans le domaine de la transaction et de la gestion immobilière et concourant à la réalisation du présent objet social.
Adresse
35 AV 35-37 Avenue Sainte Foy
92200 , Neuilly-sur-Seine - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
35-37
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/11/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/12/2012
Siret
44377713100055
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
3 AV DE MADRID
92200 , NEUILLY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8371
Date d'ajout
27/12/2017
Description
Radiation du RCS le 27/12/2017 avec effet au 30/11/2017 Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de Nanterre. Clôture des opérations de liquidation le 30 novembre 2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
16272
Date d'ajout
27/12/2017
Description
Radiation du RCS le 27/12/2017 avec effet au 30/11/2017 Clôture des opérations de liquidation
Numéro d'observation
40042
Date d'ajout
26/12/2017
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 30/11/2017
Numéro d'observation
63456
Date d'ajout
14/11/2016
Description
Prorogation de l'immatriculation D'une durée de 1 an A compter du 08/03/2016 pour les besoins de la liquidation - article R 123-131 du code de commerce.
Numéro d'observation
3352
Date d'ajout
14/03/2013
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2012 Le siège de la liquidation est fixé au nouveau siége social
Numéro d'observation
77159
Date d'ajout
08/03/2013
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
77160
Date d'ajout
08/03/2013
Description
Dissolution à compter du 31/12/2012 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 20/12/2012 siège de la liquidation 3 avenue de Madrid 92200 Neuilly sur seine
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).