Entreprise : CAISSE CREDIT MUTUEL HERBLAY - SIREN 443 744 131
Identité
Dénomination
CAISSE CREDIT MUTUEL HERBLAY
SIREN (siège)
443 744 131
Date d'immatriculation au RNE
28/01/2003
Début d’activité
10/10/2002
Date de fin de la personne morale
27/01/2101
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
Caisse (fédérale) de crédit mutuel
Activité principale
credit mutuel et cooperatif
Code APE
6419Z - Autres intermédiations monétaires
Capital minimum
90 EUR
Adresse du siège
9 PL DE LA LIBERATION 95220 HERBLAY-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RIVOALLAN MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1952
Commune de résidence
Herblay-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
FAURIES PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
Herblay-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
CORMIER JEAN-PIERRE , EMILE , ANDRE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1944
Commune de résidence
Herblay-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
ROS JOHANN
Qualité
Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1948
Commune de résidence
Herblay-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
MAJOREL YOLENE , NADEJE , YANICK
Nom d'usage
RANGER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1968
Commune de résidence
Herblay-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
RENOULT JEAN-FRANCOIS , DENIS
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1950
Commune de résidence
La Frette-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
KLEIN AURELIE
Nom d'usage
GARCIA
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1975
Commune de résidence
Herblay-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
GOUNDIAM SEGA
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1952
Commune de résidence
Cormeilles-en-Parisis
Nom, Prénom(s)
MARIN CARILLO ANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1948
Commune de résidence
La Frette-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
LAVENU CLAUDE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1946
Commune de résidence
Eragny-sur-Oise
Nom, Prénom(s)
COLOMBO ALAIN
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1963
Commune de résidence
Cormeilles-en-Parisis
Nom, Prénom(s)
DIEVAL MYRIAM
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
Herblay-sur-Seine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/10/2002
Siret
44374413100022
Code APE
6419Z - Autres intermédiations monétaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
credit mutuel et cooperatif
Autres Activités
credit mutuel et cooperatif
Adresse
9 PL DE LA LIBERATION
95220 , HERBLAY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/06/2002
Siret
44374413100014
Code APE
651D
Adresse
1 RUE DE LA TOUR DES DAMES
75009 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
41539
Date d'ajout
21/08/2007
Description
Immatriculé au registre des intermédiaires en assurance (ORIAS) sous le numéro : 07 003 758
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10380
Date d'ajout
28/01/2003
Description
Transfert sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).