Entreprise : ARKEON ASSURANCES - SIREN 443 725 668
Identité
Dénomination
ARKEON ASSURANCES
SIREN (siège)
443 725 668
Date d'immatriculation au RNE
11/10/2002
Début d’activité
27/09/2002
Date de fin de la personne morale
10/10/2101
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
COURTAGE D'ASSURANCES
Code APE
6622Z - Activités des agents et courtiers d'assurances
Capital social
37000 EUR
Adresse du siège
27 RUE DE BERRI 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COULAUD ODILE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1956
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DE VOGUE FELIX , BLAISE , ROBERT
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
Paris
Dénomination
MAZARS & GUERARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/09/2002
Siret
44372566800034
Code APE
6622Z - Activités des agents et courtiers d'assurances
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
COURTAGE D'ASSURANCES
Adresse
27 RUE DE BERRI
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/02/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/09/2002
Siret
44372566800018
Code APE
672Z
Adresse
42 AV MONTAIGNE
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/08/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/02/2003
Siret
44372566800026
Code APE
672Z
Adresse
72 RUE DE LONGCHAMP
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2002B1510332
Date d'ajout
13/10/2021
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 13/10/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
28
Date d'ajout
04/10/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 04/10/2016 mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Numéro d'observation
27
Date d'ajout
01/03/2016
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 01/03/2016, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P201600626, date de cessation des paiements le 19/02/2016, et a désigné M. Michel Baert : Juge Commissaire, liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
12/03/2007
Description
Immatriculation au registre des intermédiaires en assurance sous le numéro 07 004 984
Numéro d'observation
33946
Date d'ajout
11/10/2002
Description
CETTE SOCIETE EST UNE SAS UNIPERSONNELLE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).