Entreprise : SCI LJBM - SIREN 443 591 516
Identité
(Entreprise radiée le 07/07/2017)
Dénomination
SCI LJBM
SIREN (siège)
443 591 516
Date d'immatriculation au RNE
13/02/2007
Date de fin de la personne morale
12/02/2101
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
81000 EUR
Adresse du siège
1 AV DE LA CREATIVITE 59650 VILLENEUVE D'ASCQ FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLANCKAERT DAVID
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1968
Commune de résidence
Marquette-lez-Lille
Dénomination
AGP CONSEIL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Villeneuve-d'Ascq
Dénomination
ANDIPI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Villeneuve-d'Ascq CEDEX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/12/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/09/2002
Siret
44359151600010
Code APE
702C
Adresse
2 AV DES TEMPLIERS
59840 , LOMPRET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/06/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
04/12/2004
Siret
44359151600028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, Gestion, Mise en Location de tous biens et droits immobiliers qui pourraient appartenir a la Société par voie d'Acquisition, échange apport ou autrement
Adresse
1 AV 1 avenue de la Créativité
59650 , Villeneuve-d Ascq - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
07/07/2017
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 13-06-2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
20/06/2017
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 13-06-2017, JOURNAL PUBLICATEUR : la Gazette Nord Pas de Calais DU : 30-06-2017, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
13/02/2007
Description
Par suite d'une modification de compétence, (Décre t N° 88-38 du 13/01/1988) cette entreprise immatri culée au Greffe du Tribunal de Commerce de LILLE é tait précédemment immatriculée au Greffe du Tribun al de Commerce de ROUBAIX TOURCOING.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
23/12/2004
Description
Historique : CETTE SOCIETE A TRANSFERE A COMPTER D U 04/12/2004 SON SIEGE ET ETABLISSEMENT PRINCIPAL DU 2 AVENUE DES TEMPLIERS 59840 LOMPRET RCS LILLE 2002D630 ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFFE DE LILL E LE 03/10/2002 ET PUBLIE DANS LE SYNDICAT AGRICOL E DU 20/09/2002 TRANSFERT : DEPOT AU GREFFE DE ROU BAIX TOURCOING LE 23/12/2004 ET PUBLIE DANS LA GAZ ETTE DU 09/12/2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).