Entreprise : GROUPEMENT FORESTIER DU BOIS DE PLAISANCE - SIREN 443 478 904
Identité
Dénomination
GROUPEMENT FORESTIER DU BOIS DE PLAISANCE
SIREN (siège)
443 478 904
Date d'immatriculation au RNE
04/10/2002
Début d’activité
05/01/1964
Date de fin de la personne morale
03/10/2063
Forme juridique
GF, Groupement forestier
Activité principale
Exploitation forestier.
Code APE
0210Z - Sylviculture et autres activités forestières
Capital social
32928.99 EUR
Adresse du siège
LD LE BOIS DE PLAISANCE 50430 LAULNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BINET MARIE-CHRISTINE , AGNES , JULIENNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Commune de résidence
Paris 14e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
BINET JULIE , GABRIELLE , MADELEINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1984
Commune de résidence
Mutrécy
Nom, Prénom(s)
BINET RICHARD , MARIE , FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1954
Commune de résidence
NEW YORK NY 10583
Nom, Prénom(s)
BINET PHILIPPE , MARIE , JULIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
Villemomble
Nom, Prénom(s)
COLLAS ANNE-MARIE , MADELEINE
Nom d'usage
BINET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1948
Commune de résidence
Cherbourg-en-Cotentin
Nom, Prénom(s)
DAGORET DE FRANCAIS DE BOISGISSON PHILIPPE , CAMILLE , AUGUSTE , HENRI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1942
Commune de résidence
Paris 14e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
DAGORET DE FRANCAIS DE BOISGISSON LAURENT , JULIEN , HENRI , PHILIPPE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1980
Commune de résidence
Ivry-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
DAGORET DE FRANCAIS DE BOISGISSON LEONORE , ANNIE , GENVIEVE , MARIE
Nom d'usage
SAUVIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1977
Commune de résidence
Paris 11e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
TAVOILLOT PASCALE
Nom d'usage
BINET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1952
Commune de résidence
Fontenay-sous-Bois
Nom, Prénom(s)
THIEBOT STEPHANE , MARIE , MICHEL , GERARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
Le Mans
Nom, Prénom(s)
THIEBOT BENOIT , MARIE , JOSEPH
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1949
Commune de résidence
Tréauville
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
05/01/1964
Siret
44347890400016
Code APE
0210Z - Sylviculture et autres activités forestières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exploitation forestier.
Adresse
LD LE BOIS DE PLAISANCE
50430 , LAULNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Laulne
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3101
Date d'ajout
27/06/2007
Description
Transformation de la société à compter du 28/04/2007 Ancienne forme : Société civile (Sc) Nouvelle forme : Groupement forestier (GF) Changement de dénomination à compter du 28/04/2007 Ancienne : Société du bois de plaisance Nouvelle : Groupement forestier du bois de plaisance
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).