Entreprise : SCI ALGEM APHAO - SIREN 443 455 936
Identité
Dénomination
SCI ALGEM APHAO
SIREN (siège)
443 455 936
Date d'immatriculation au RNE
21/01/2005
Début d’activité
09/08/2002
Date de fin de la personne morale
20/01/2101
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
ACQUISITION DE TOUS IMMEUBLES, GESTION, ADMINISTRATION, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
8 LE CLOS VERDELET 28130 VILLIERS-LE-MORHIER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARTHE ROLAND , ANDRE , ALEXANDRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Commune de résidence
VILLIERS LE MORHIER
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/08/2002
Siret
44345593600023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION DE TOUS IMMEUBLES, GESTION, ADMINISTRATION, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
Autres Activités
ACQUISITION DE TOUS IMMEUBLES, GESTION, ADMINISTRATION, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
Adresse
8 LE CLOS VERDELET
28130 , VILLIERS-LE-MORHIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/12/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/08/2002
Siret
44345593600015
Code APE
702C
Adresse
1 AV ANTOINE BOURDELLE
95240 , CORMEILLES-EN-PARISIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Dreux ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Chartres. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Chartres décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
54
Date d'ajout
21/01/2005
Description
AUX TERMES DE L'AGE DU 18 NOVEMBRE 2004, IL A ETE DECIDE : - DE TRANSFERER LE SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE, A COMPTER DU 1ER DECEMBRE 2004 : * DU : 1 AVENUE ANTOINE BOURDELLE - 95240 CORMEILLES EN PARISIS. * AU : 8 CLOS VERDELET - 28130 VILLIERS LE MORHIER. ( AUCUNE ACTIVITE N'EST MAINTENUE A L'ANCIEN SIEGE ). Date d'effet : 01/12/2004
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT ACTES DE TRANSFERT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DREUX N° A-24 DU 21 JANVIER 2005 - LA REPUBLIQUE DU CENTRE DU 07/01/2005 & LA GAZETTE 95 DU 12/01/2005. * * * * * * * * * * LA SOCIETE NE MAINTIENT AUCUNE ACTIVITE A L'ADRESSE DE L'ANCIEN SIEGE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).