Entreprise : SCI LES EAUX SALEES - SIREN 443 392 048
Identité
(Entreprise radiée le 14/01/2022)
Dénomination
SCI LES EAUX SALEES
SIREN (siège)
443 392 048
Date d'immatriculation au RNE
13/09/2002
Date de fin de la personne morale
12/09/2101
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
10 CHE DES EAUX SALEES 13620 CARRY-LE-ROUET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROLLET SERGE , YVES , AMEDEE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1954
Commune de résidence
CARRY LE ROUET
Nom, Prénom(s)
CERVONI EVELYNE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1950
Commune de résidence
CARRY LE ROUET
Nom, Prénom(s)
SECCHI MARINA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1977
Commune de résidence
CARRY LE ROUET
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
13/09/2002
Siret
44339204800015
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISITION PAR VOIE D'ACHAT OU D'APPORT, LA PROPRIETE, LA MISE EN VALEUR, LA TRANSFORMATION, L'AMENAGEMENT, L'ADMINISTRATION ET LA LOCATION DE TOUS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS
Adresse
10 CHE 10 CHE. DES EAUX SALEES
13620 , CARRY LE ROUET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2187
Date d'ajout
14/01/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
32091
Date d'ajout
11/10/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 30/09/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
11/10/2021
Description
Dissolution à compter du 30/09/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/09/2021, liquidateur : ROLLET SERGE, YVES, AMEDEE, siège de la liquidation : 10 Chemin DES EAUX SALEES 13620 Carry-le-Rouet, parution de la publicité légale : le regional paru le 06/10/2021
Numéro d'observation
1305
Date d'ajout
31/01/2007
Description
MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 06/11/2006 : NOUVEAU : SECCHI MARINA, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE NOUVEAU : CERVONI EVELYNE, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).