Entreprise : TERRASSEMENTS VOIRIES GAZON SYNTHETIQUE - SIREN 443 381 405
Identité
Dénomination
TERRASSEMENTS VOIRIES GAZON SYNTHETIQUE
Sigle
TVGS
SIREN (siège)
443 381 405
Date d'immatriculation au RNE
17/09/2002
Date de fin de la personne morale
16/09/2101
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
20 CHE CITRONS 97421 SAINT-LOUIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
GOL LES HAUTS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VALENTIN JEAN-PHILIPPE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1963
Commune de résidence
Entre Deux
Nom, Prénom(s)
DUPUIS LIONEL , MARCEL , MAXIME
Nom d'usage
DUPUIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1964
Commune de résidence
ST PAUL
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/10/2006
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
03/09/2002
Siret
44338140500010
Nom commercial
T.V.G.S
Code APE
451A
Origine du fonds
Création
Activité principale
LA VOIERIE ET RESEAUX DIVERS FOURNITURES ET POSE DE GAZON SYNTHETIQUE ET TOUS SOLS SOUPLES LOCATION D'ENGINS
Code APRM
4312AZ - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Adresse
20 CHE 20 chemin Citron Gol les Hauts LA RIVIERE
97421 , Saint-Louis - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
GOL LES HAUTS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
02/01/2007
Description
Liquidation judiciaire Par décision en date du 17 Octobre 2006 la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de ST PIERRE a prononcé la liquidation judiciaire de : SARL TERRASSEMENTS VOIRIES ET GAZON SYNTHETIQUE A nommé en qualité de : - Liquidateur : Maître PIEC 3 rue Papangue 97490 SAINTE CLOTILDE - Juge commissaire : Mr HOAREAU - Juges commissaires suppléants : Mme LEROI et Mr LIENARD Date d'effet : 17/10/2006
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1278
Date d'ajout
20/04/2006
Description
Changement de gérant Nomination de M. VALENTIN Jean-Philippe 40 CD 26 - 97414 ENTRE DEUX en qualité de gérant en remplacement de Mme CARO épouse MAHO Marie Yvette Gilette, gérante démissionnaire Date d'effet : 01/04/2006
Numéro d'observation
2960
Date d'ajout
23/09/2005
Description
Changement de gérant Ancien gérant : M. DUPUIS Lionel, Marcel Maxime - 4 Avenue du Stade - 97460 SAINT PAUL Nouveau gérant : Mme CARO épouse MAHE Marie Yvette Gilette - Gol les Hauts - 20 Chemin Citron - Saint Louis - 97421 LA RIVIERE MODIFICATION DE LA FORME JURIDIQUE Ancienne mention : SARL Nouvelle mention : SARL UNIPERSONNELLE Date d'effet : 01/08/2005
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
NC
Description
UNIPERSONNELLE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
J070 2006-10-17 Prononciation liquidation judiciaire 2008-06-11 GREFFE DE ST DENIS GREFFE DE ST DENIS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).