Entreprise : SCI FLOMENIL - SIREN 443 369 194
Identité
(Entreprise radiée le 01/10/2021)
Dénomination
SCI FLOMENIL
SIREN (siège)
443 369 194
Date d'immatriculation au RNE
06/09/2002
Date de fin de la personne morale
05/09/2101
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
800 EUR
Adresse du siège
3 IMP DES FORTUNES 10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HARDY BRICE , THOMAS , HENRY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1972
Commune de résidence
La Chapelle-Saint-Luc
Nom, Prénom(s)
TISSE BARBARA , JEANNE , CHRISTIANE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1972
Commune de résidence
Saint-Germain
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/03/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/09/2002
Siret
44336919400016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
33 RUE CLAUDE MONET
10120 , SAINT-GERMAIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/03/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/09/2002
Siret
44336919400024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La propriété par voie d'apport ou Autrrement, l'acquisition, la mise en valeur, la prise à bail à construction, l'administration, l'exploitation, la location, l'échange de tous terrains et immeubles en France et à l'étranger.
Adresse
3 IMP 3 impasse des Fortunes
10120 , Saint-André-les-Vergers - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8431
Date d'ajout
01/10/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 08/03/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
28/07/2020
Description
Dissolution à compter du 08/03/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 08/03/2020, liquidateur : TISSE Barbara Jeanne Christiane, siège de la liquidation : 23 Bis Route de Dixmont 89500 Villeneuve-sur-Yonne, parution de la publicité légale : La Dépëche de l'Aube en date du 27/03/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).