Entreprise : SCI BERCHAWGUYNOMICHRI - SIREN 443 288 113
Identité
Dénomination
SCI BERCHAWGUYNOMICHRI
SIREN (siège)
443 288 113
Date d'immatriculation au RNE
03/10/2018
Début d’activité
30/06/2018
Date de fin de la personne morale
02/10/2078
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Propriété, administration, location d'immeubles.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
96960 EUR
Adresse du siège
MALARIC 30700 UZES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
THOMANN BERNARD , ROBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1943
Commune de résidence
Nanterre
Nom, Prénom(s)
THOMANN FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1965
Commune de résidence
Uzès
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/06/2018
Siret
44328811300030
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Propriété, administration, location d'immeubles.
Autres Activités
Propriété, administration, location d'immeubles.
Adresse
MALARIC
30700 , UZES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/10/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/08/1971
Siret
44328811300014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
73 RUE DE LA REPUBLIQUE
54140 , JARVILLE-LA-MALGRANGE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
73-75
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/10/2012
Siret
44328811300022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
23 BD MURAT
75016 , PARIS 16 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/023572
Date d'ajout
02/07/2021
Description
Modification relative aux associés de société civile : THOMANN Francois nom d'usage : THOMANN Francois devient Associé THOMANN Bernard Robert nom d'usage : THOMANN Bernard devient Associé Société civile professionnelle SCP OUIZILLE-DE KEATING n'est plus Associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2013D017314
Date d'ajout
17/10/2018
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE NIMES SOUS LE NUMERO 2018D1128
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
29/04/2013
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).