Entreprise : LE COMMERCE MOBILE - SIREN 443 023 247
Identité
Dénomination
LE COMMERCE MOBILE
SIREN (siège)
443 023 247
Date d'immatriculation au RNE
06/08/2002
Date de fin de la personne morale
05/08/2101
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
11327610 EUR
Adresse du siège
BD ALFRED NOBEL 37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC D'ACTIVITE EQUATOP
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COULLIEN PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1951
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
GASQUET CHARLES , HENRI , JEROME
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
Versailles
Nom, Prénom(s)
GASSELIN EMMANUEL , MARIE , GILLES
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1965
Commune de résidence
Saint-Avertin
Nom, Prénom(s)
JOALLAND MARC , MARIE , MARCEL , CHRISTIAN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1951
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
LE GOFFIC GUIREC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
Chartres
Nom, Prénom(s)
ROOR OLIVIER , DESIRE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1961
Commune de résidence
Vouvray
Nom, Prénom(s)
VINCENT ERIC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1956
Commune de résidence
Chambray-lès-Tours
Dénomination
KPMG SA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Tours 2 CEDEX 2
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/08/2007
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
31/07/2002
Siret
44302324700010
Code APE
652E
Origine du fonds
Création
Activité principale
prise d'intérêts et participation financière dans toutes entreprises sociétés. Gestion de son portefeuille financier
Adresse
BD ALFRED NOBEL
37540 , SAINT-CYR-SUR-LOIRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC D'ACTIVITE EQUATOP
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
14/10/2020
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 13/10/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
26/10/2018
Description
Par Ordonnance du Président du tribunal de commerce de TOURS en date du 28/09/2018 avec effet au 01/10/2018, la Selarl Villa, mission conduite par Maître Julien VILLA, en qualité de liquidateur judiciaire, remplace le mandataire judiciaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
18/08/2009
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Tours du 18/08 /2009 modifiant le plan de cession.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
27/02/2009
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Tours, du 4 ja nvier 2008 avec effet au 1er janvier 2008, remplac e Maître Francis VILLA, liquidateur, par la Selarl FRANCIS VILLA, 18, rue Néricault Destouches 37000 TOURS, qui est nommée liquidateur.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
02/08/2007
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS du 02/08 /2007 prononçant la liquidation judiciaire. Liquid ateur : ME VILLA Francis 18 rue Néricault Destouch es 37000 TOURS Maintient Me MICHEL, administrateur , pour passer les actes de cession et procéder aux licenciements
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
27/07/2007
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS du 27/07 /2007 arrêtant le plan de cession totale de l'entr eprise au profit de la Sté BAULDER II. Date d'effe t de la cession : 1er août 2007
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
07/05/2007
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS du 04/05 /2007 ouvrant un redressement judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 04/11/2007. Cessation des paiements en date du 22/02/2007. Ma ndataire Judiciaire : ME VILLA Francis 18 rue Néri cault Destouches 37000 TOURS Administrateur : ME M ICHEL Franck 6 bis rue de la Barre 37000 TOURS don t la mission est, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur dans t ous ses actes de gestion.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
24/01/2006
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite àdécision du 24/01/2006.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).