Entreprise : IRRINTZINA - SIREN 442 926 614
Identité
(Entreprise radiée le 13/07/2022)
Dénomination
IRRINTZINA
SIREN (siège)
442 926 614
Date d'immatriculation au RNE
30/07/2002
Date de fin de la personne morale
29/07/2101
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
137200 EUR
Adresse du siège
DIEPE 28700 GARANCIERES-EN-BEAUCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SAUVAGEON GERARD
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1952
Commune de résidence
Fromont
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/07/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
29/06/2015
Siret
44292661400029
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquérir, détenir, gérer toutes participations dans des sociétés exerçant leur activité dans le secteur de la distribution...
Adresse
Lieudit Dièpe
28700 , Garancières-en-Beauce - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/06/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/07/2002
Siret
44292661400011
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
LE FOND DES ROCHES
78990 , ELANCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/007916
Date d'ajout
13/07/2022
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Chartres en date du 13/07/2022 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/013266
Date d'ajout
02/12/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Chartres en date du 02/12/2021 prononçant la liquidation judiciaire simplifiée. Liquidateur judiciaire : SELARL PJA représentée par Maître Pascal JOULAIN 7/9 rue du Docteur Maunoury Cs 20218 28008 Chartres . Date de cessation des paiements : 26/10/2021
Numéro d'observation
F16/002049
Date d'ajout
22/03/2016
Description
Report d'une inscription modificative après transfert du siège social : Mention n° 28153 du 30/11/2005 Continuation de la Société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 23/09/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).