Entreprise : SCI DU VERVAL - SIREN 442 807 558
Identité
(Entreprise radiée le 08/03/2024)
Dénomination
SCI DU VERVAL
SIREN (siège)
442 807 558
Date d'immatriculation au RNE
17/07/2002
Date de fin de la personne morale
16/07/2101
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
6000 EUR
Adresse du siège
21 PL ALFRED PERRIN 83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JOUSSE LUC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1959
Commune de résidence
Roquebrune-sur-Argens
Nom, Prénom(s)
LEON MARC
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1972
Commune de résidence
Saint-Aygulf
Nom, Prénom(s)
BAILLY PHILIPPE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1959
Commune de résidence
Les Issambres
Nom, Prénom(s)
LOUCHEUX PHILIPPE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1960
Commune de résidence
Lorgues
Nom, Prénom(s)
BOUCHOUKH LAIDI
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1972
Commune de résidence
Saint-Raphaël
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/03/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
21/06/2002
Siret
44280755800014
Nom commercial
SCI DU VERVAL
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition d'un immeuble la propriété l'administration l'exploitation par voie de location et la jouissance dudit immeuble par tous moyens autorisés par la loi
Adresse
21 PL ALFRED PERRIN
83520 , ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3571
Date d'ajout
08/03/2024
Description
Radiation d'office du RCS de Fréjus le 08/03/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
08/03/2021
Description
Dissolution à compter du 01/12/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 01/12/2020, liquidateur : LEON Marc, siège de la liquidation : 42 Avenue Ronsard 83370 Saint-Aygulf, parution de la publicité légale : Le Var Information en date du 19/02/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).