Entreprise : SCM MOGADOR - SIREN 442 801 726
Identité
(Entreprise radiée le 09/08/2022)
Dénomination
SCM MOGADOR
SIREN (siège)
442 801 726
Date d'immatriculation au RNE
11/07/2002
Date de fin de la personne morale
10/07/2101
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
120 EUR
Adresse du siège
1 PL DE MOGADOR 91300 MASSY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VEILLEROT RICHARD , ANDRE , MARIE , PHILIPPE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1950
Commune de résidence
Saint-Aubin
Nom, Prénom(s)
SEGAL ERIC , JEAN-CLAUDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1962
Commune de résidence
Igny
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/08/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
03/06/2002
Siret
44280172600013
Nom commercial
SCM MOGADOR
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Faciliter l'activité professionnelle de ses membres par tous moyens
Adresse
1 PL 1 Place de Mogador
91300 , Massy - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
38738
Date d'ajout
09/08/2022
Description
Radiation d'office du RCS d'Evry le 09/08/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
24/07/2019
Description
Dissolution à compter du 05/03/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 05/03/2019, liquidateur : Richard André Marie Philippe VEILLEROT, siège de la liquidation : 1 Place de Mogador 91300 Massy, parution de la publicité légale : Le Républicain en date du 22/07/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).