Entreprise : A.F.S.I.ACTION FORMA STRATEGEQUE INTER - SIREN 442 634 226
Identité
Dénomination
A.F.S.I.ACTION FORMA STRATEGEQUE INTER
SIREN (siège)
442 634 226
Date d'immatriculation au RNE
08/04/2004
Début d’activité
28/08/2003
Date de fin de la personne morale
07/04/2101
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Activité principale
FORMATION, REALISATION D'ETUDES ET MARCHES, ORGANISATION DE PROSPECTIONS, DE MANIFESTATIONS, CREATION DE BUREAUX ET AGENCES. (ACTIVITE DE NATURE COMMERCIALE)
Code APE
8559A - Formation continue d'adultes
Adresse du siège
9 RUE MORAND 76000 ROUEN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COTARD DIDIER , ALAIN , JEAN
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
LE NEUBOURG
Nom, Prénom(s)
FAWOUBO YAOVI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1960
Commune de résidence
SAINT LEGER DU BOURG DENIS
Nom, Prénom(s)
HOURY FRANCOISE
Nom d'usage
PLAGNOL
Qualité
Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1952
Commune de résidence
LE GROS THEIL
Nom, Prénom(s)
MENARD JACQUES , AUGUSTE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1948
Commune de résidence
AUBEVOYE
Nom, Prénom(s)
PACIAGA ALAIN , GEORGES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
CHALLANS
Nom, Prénom(s)
PLAGNOL JEAN-LOUIS , PIERRE , MARC , GEORGES
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1945
Commune de résidence
LE GROS THEIL
Dénomination
SNEQ ORGANISATION
Qualité
Membre
Commune de résidence
ROUEN
Dénomination
CONSEIL EN ORGANISATION STRATEGIQUE (C.O.S.)
Qualité
Membre
Commune de résidence
LE NEUBOURG
Dénomination
AP ORGANISATION
Qualité
Membre
Commune de résidence
CHALLANS
Dénomination
AUTOMATISMES ET SYSTEMES MICRO-INFORMATIQUES - A.S.M.
Qualité
Membre
Commune de résidence
LE GROS THEIL
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/08/2003
Siret
44263422600025
Code APE
8559A - Formation continue d'adultes
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
FORMATION, REALISATION D'ETUDES ET MARCHES, ORGANISATION DE PROSPECTIONS, DE MANIFESTATIONS, CREATION DE BUREAUX ET AGENCES. (ACTIVITE DE NATURE COMMERCIALE)
Adresse
9 RUE MORAND
76000 , ROUEN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/08/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/06/2002
Siret
44263422600017
Code APE
804C
Adresse
ABBAYE DU VALASSE
76210 , GRUCHET-LE-VALASSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2587
Date d'ajout
08/04/2004
Description
MODIFICATION DANS LES MEMBRES : - PARTANTS : CABINET D'AVOCATS JC CIVEYRAC - P. ROUVILLE LA SOCIETE ADVENIS - NOUVEAUX : LA SOCIETE ASM MR PLAGNOL JEAN-LOUIS MR MENARD JACQUES CHANGEMENT DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION / - PARTANT : MR TESSIER ALAIN - NOUVEAU : MR COTARD DIDIER CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR : - PARTANT : MME ROUVILLE PASCALE - NOUVEAU : MR FAWOUBO YAOVI (EX CONTROLEUR DE GESTION) NOMINATION D'UN NOUVEAU CONTROLEUR DE GESTION : MR MENARD JACQUES CHANGEMENT DE CONTROLEUR DES COMPTES : - PARTANT : MR STERVINOU ROGER - NOUVEAU : MME PLAGNOL FRANCOISE Date d'effet : 04/07/2003
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).