Entreprise : MCL - SIREN 442 583 696
Identité
Dénomination
MCL
SIREN (siège)
442 583 696
Date d'immatriculation au RNE
16/05/2002
Date de fin de la personne morale
15/05/2101
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Artisanale règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
12 RUE DE CORALITA 97150 SAINT MARTIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
QUARTIER D'ORLEANS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MULLER FRANCK
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1967
Commune de résidence
Saint-Martin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/04/2012
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/04/2002
Siret
44258369600020
Code APE
1071C - Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Code APRM
1071CA - Boulangerie
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Artisanale règlementée
Activité principale
BOULANGERIE PATISSERIE CONFISERIE
Code APRM
1071CA - Boulangerie
Code APRM
1071CA - Boulangerie
Adresse
12 RUE DE CORALITA
97150 , SAINT MARTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
QUARTIER D'ORLEANS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/04/2002
Siret
44258369600012
Code APE
741J
Origine du fonds
Création
Activité principale
Boulangerie pâtisserie confiserie
Adresse
LD C O Carti Algire Rigobert Belle Plaine
97150 , Saint-Martin - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Quartier d'Orléans
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4126
Date d'ajout
03/12/2019
Description
Par jugement contradictoire en date du 19.04.2012, en premier ressort, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre :Ouvre la procédure de liquidation judiciaire,Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15.09.2011,Désigne M. Henry Nagapin en qualité de juge commissaire titulaire et M. Bernard Bichara-Jabour en qualité de juge commissaire suppléant,Désigne Me Marie-Agnès Dumoulin, 7 rue du Morne Ninine La Marina 97190 Le Gosier, en qualité de liquidateur,Désigne M. Franck Muller, qui est le représentant légal de la société comme mandataire ad'hoc chargé de représenter le débiteur pour les besoins des opérations de liquidation judiciaire,Désigne Me Voutier, commissaire priseur, à l'effet de procéder à l'inventaire prévu à l'article L.622-6 du code de commerce,Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3072
Date d'ajout
07/11/2002
Description
Changement de gérantAncien gérant Mr Louet Michel nouveau gérant Mr Muller Franck à compter du 15/07/2002
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
,OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIARE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).