Entreprise : LES MOUSQUETAIRES DU RELAIS - SIREN 442 563 763
Identité
(Entreprise radiée le 23/09/2020)
Dénomination
LES MOUSQUETAIRES DU RELAIS
SIREN (siège)
442 563 763
Date d'immatriculation au RNE
24/06/2002
Date de fin de la personne morale
23/06/2101
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
HAM DU GROS JACQUES 76260 PONTS-ET-MARAIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VAAST BRUNO , GEORGES , JOSEPH
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1963
Commune de résidence
Saint-Quentin-la-Motte Croix au
Nom, Prénom(s)
FOURE PASCAL , CLAUDE , CHARLES , ANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
Eu
Nom, Prénom(s)
VAAST PATRICK , LUC , BERNARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
Saint-Quentin-la-motte croix-au-bailly
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/05/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/2002
Siret
44256376300014
Nom commercial
LES MOUSQUETAIRES DU RELAIS
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, administration et exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir propriétaires.
Adresse
HAM DU GROS JACQUES
76260 , PONTS-ET-MARAIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2962
Date d'ajout
23/09/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/05/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3445
Date d'ajout
26/11/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 30/09/2019 Liquidateur : VAAST Bruno Georges Joseph (ancien gérant) Le siège de la liquidation est fixé à : 272 rue du Moulin 80880 Saint-Quentin-la-motte croix-au-bailly (adresse du liquidateur) Journal d'annonces légales : L'Informateur d'Eu en date du 22/11/2019
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Neufchatel-en-Bray ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Dieppe. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Dieppe décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).