Entreprise : SCI DU 30 RUE DE PARIS - SIREN 442 553 483
Identité
Dénomination
SCI DU 30 RUE DE PARIS
SIREN (siège)
442 553 483
Date d'immatriculation au RNE
12/07/2012
Début d’activité
20/06/1969
Date de fin de la personne morale
11/07/2118
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Location administration exploitation par bail.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
331576.61 EUR
Adresse du siège
2 AV GAVIGNOT 95230 SOISY-SOUS-MONTMORENCY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AZAT-THIERREE FRANCOIS-REGIS , MARCEL , ALEXANDRE , LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1976
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
AZAT-THIERREE REGIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1924
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BENHAMOU MARYLINE
Nom d'usage
BRIANT-BENHAMOU
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1954
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BOUCHAUD CLAIRE , AUDE , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BOUCHAUD HELENE , MARIE , BRIGITTE
Nom d'usage
HOSSARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1944
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BOUCHAUD XAVIER , FRANCOIS , ARTHUR
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1951
Commune de résidence
Jouars-Pontchartrain
Nom, Prénom(s)
ELIET JACQUELINE
Nom d'usage
ROUMENS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1931
Commune de résidence
Montmorency
Nom, Prénom(s)
GRALL ALAIN , YVES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1938
Commune de résidence
Châtenay-Malabry
Nom, Prénom(s)
MARDIGRAS JULIETTE , MARIE
Nom d'usage
BENOIT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1920
Commune de résidence
Agnicourt-et-Séchelles
Nom, Prénom(s)
OTMEZGUINE YVES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1946
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
PICHARD RAYMOND , GUY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1919
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
ROUMENS SIMONE , MATHILDE , PAULE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1929
Commune de résidence
Le Kremlin-Bicêtre
Nom, Prénom(s)
ROUMENS GREGOIRE , STEPHANE , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Soisy-sous-Montmorency
Nom, Prénom(s)
ROUMENS ALEXIS , XAVIER , VICTOR
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1967
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
ROUMENS MARIE , HELENE , JEANNE , JOSEPHINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1927
Commune de résidence
Le Kremlin-Bicêtre
Dénomination
SCI DES DOCTEURS OTMEZGUINE ET PASTURAUD
Qualité
Autre
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/06/1969
Siret
44255348300029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Location administration exploitation par bail.
Autres Activités
Location administration exploitation par bail.
Adresse
2 AV GAVIGNOT
95230 , SOISY-SOUS-MONTMORENCY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/12/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/06/1969
Siret
44255348300011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
17 PL VICTOR HUGO
94270 , LE KREMLIN-BICETRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MME ROUMENS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
91138
Date d'ajout
12/07/2012
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège Transfert de siège à compter du 12 décembre 2011.
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).