Entreprise : SCI BORDEAUX TAUZIA 33-35, SOCIETE EN LIQUIDATION - SIREN 442 346 292
Identité
(Entreprise radiée le 12/07/2019)
Dénomination
SCI BORDEAUX TAUZIA 33-35, SOCIETE EN LIQUIDATION
SIREN (siège)
442 346 292
Date d'immatriculation au RNE
13/06/2002
Date de fin de la personne morale
12/06/2101
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1745000 EUR
Adresse du siège
3 AV GERMAINE TILLION 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE DAIN MARIE
Nom d'usage
LACOMBE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Commune de résidence
Pluvigner
Nom, Prénom(s)
THEPAUT PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1937
Commune de résidence
Saint-Jean-de-Luz
Nom, Prénom(s)
BRETEAU HERVE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Maen-Roch
Nom, Prénom(s)
MARSAC ANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1952
Commune de résidence
Jans
Nom, Prénom(s)
QUINTRIC ALAIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1952
Commune de résidence
Cesson-Sévigné
Nom, Prénom(s)
TRANCHANT RENE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1951
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
GABROY CATHERINE
Nom d'usage
SCHAEFFERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
Antrain
Nom, Prénom(s)
GOBIN MARTINE
Nom d'usage
CLOUET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1967
Commune de résidence
Argentré-du-Plessis
Nom, Prénom(s)
DE RIVAS ANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1953
Commune de résidence
Saint-André-de-Cubzac
Nom, Prénom(s)
CLOUET DAMIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
Argentré-du-Plessis
Nom, Prénom(s)
HAYET CHRISTIANE
Nom d'usage
CADIEU
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1946
Commune de résidence
Dinan
Nom, Prénom(s)
LE VELY JULIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1976
Commune de résidence
Cesson-Sévigné
Nom, Prénom(s)
SCHAEFFERT ERIC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1959
Commune de résidence
Antrain
Nom, Prénom(s)
MEROT JOELLE
Nom d'usage
MARSAC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
Jans
Nom, Prénom(s)
VILLEROUX DANIELE
Nom d'usage
THEPAUT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1943
Commune de résidence
Saint-Jean-de-Luz
Nom, Prénom(s)
KERNEIS ANNICK
Nom d'usage
QUINTRIC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1953
Commune de résidence
Cesson-Sévigné
Nom, Prénom(s)
LACOMBE PHILIPPE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Pluvigner
Nom, Prénom(s)
MARCHAIS SYLVIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1961
Commune de résidence
Bruz
Dénomination
TOP CAMPUS
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
Saint-Jacques-de-la-Lande
Dénomination
SCI PRE PERCHE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Cesson-Sévigné
Dénomination
LE PONTAY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-Jacques-de-la-Lande
Dénomination
SISLEY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-Grégoire
Dénomination
SC BASTET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
La Baule
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/02/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/06/2002
Siret
44234629200018
Code APE
702C
Adresse
1 PARC DE BROCELIANDE
35760 , SAINT-GREGOIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/07/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/06/2002
Siret
44234629200026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
acquisition de tous immeubles bâtis ou non, de tous droits mobiliers ou immobiliers ( début : 22.02.2005 ).
Adresse
6 6 Parc de Brocéliande
35760 , Saint-Grégoire - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/06/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/07/2015
Siret
44234629200034
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
3 AV GERMAINE TILLION
35136 , SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
90297
Date d'ajout
12/07/2019
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 28/06/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
70862
Date d'ajout
12/12/2018
Description
Dissolution à compter du 26.11.2018 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 26.11.2018 siège de la liquidation 3 avenue Germaine Tillion 35136 Saint Jacques de la Lande parution de la publicité légale Terra du 14.12.2018
Numéro d'observation
32139
Date d'ajout
16/06/2017
Description
Transfert de siège et de l'établissement principal dans le ressort du greffe. de Saint-Grégoire, 6 parc de Brocéliande à Saint Jacques de la lande, 3 avenue Germaine Tillion, à compter du 06.07.2015
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
13/06/2002
Description
Historique des observations depuis le 13/06/2002 : - ANCIEN SIEGE SOCIAL : * DU 14.06.2002 AU 22.02.2005, SAINT-GREGOIRE, 1 PARC DE BROCELIANDE.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé 6 Parc de Brocéliande 35760 Saint-Grégoire : Observation depuis le 13/06/2002 : - ORIGINE DE L'ETABLISSEMENT : * DU 14.06.2002 AU 22.02.2005, SAINT GREGOIRE , 1 PARC DE BROCELIANDE, TRANSFERE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).