Entreprise : LA BAIE DES REVES - SIREN 442 040 689
Identité
(Entreprise radiée le 12/01/2022)
Dénomination
LA BAIE DES REVES
SIREN (siège)
442 040 689
Date d'immatriculation au RNE
23/05/2002
Date de fin de la personne morale
22/05/2101
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
35000 EUR
Adresse du siège
89 RUE JEAN MOULIN PORNIC 44210 PORNIC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 102
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PENEAU FRANCK , FRANCOIS , JEAN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
Saint-Sébastien-sur-Loire
Nom, Prénom(s)
FELDESSE SYLVIE , BERTHE
Nom d'usage
PENEAU
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1969
Commune de résidence
Saint-Sébastien-sur-Loire
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/06/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/04/2002
Siret
44204068900014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
106 RUE DE LA SOURCE PORNIC
44210 , PORNIC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/10/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/04/2002
Siret
44204068900022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
acquisition administration gestion de tous immeubles et biens immobilièrs
Adresse
89 RUE 89 rue Jean Moulin BP 1202
44212 , Pornic CEDEX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 102
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
12/01/2022
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 01-11-2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
12/01/2022
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 29-10-2021, JOURNAL PUBLICATEUR : L'HEBDO DE SEVRE ET MAINE DU : 11-01-2022, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
29/08/2011
Description
930020110829 ********* Transfert siège social (SISO) Date d'effet de la formalité: 31/05/2011 Changement / adresse (siège-fonds) ... ancienne adresse : 106 rue de la Source 44210 PORNIC ... nouvelle adresse : 89 rue Jean Moulin BP 102 44212 PORNIC
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise inscrite précédemment auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Nantes a été ratt achée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribu nal de Commerce de Saint-Nazaire par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).