Entreprise : CHEZ BEARD - SIREN 441 950 698
Identité
(Entreprise radiée le 26/12/2022)
Dénomination
CHEZ BEARD
SIREN (siège)
441 950 698
Date d'immatriculation au RNE
15/05/2002
Date de fin de la personne morale
14/05/2101
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
LD VADALLE 16560 AUSSAC-VADALLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ CHRISTOPHE LE VERGE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE VERGE CHRISTOPHE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1965
Commune de résidence
Aussac-Vadalle
Nom, Prénom(s)
FRANCOIS VIRGINIE , SYLVIE , GHISLAINE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1975
Commune de résidence
Aussac-Vadalle
Nom, Prénom(s)
DELUGEAU BETTY , CHRISTIANE , COLETTE
Nom d'usage
BOURREAU
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1971
Commune de résidence
Boisné-La Tude
Nom, Prénom(s)
BOURREAU PASCAL , MICHEL , ALAIN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1972
Commune de résidence
Boisné-La Tude
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/11/2013
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
05/05/2002
Siret
44195069800015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la mise en valeur, l'administration l'exploitation, la location, la vente en totalité ou en parties et l'échange de tous terrains et immeubles en Europe.
Adresse
LD lieudit Vadalle Chez Christophe LE VERGE
16560 , Aussac-Vadalle - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ CHRISTOPHE LE VERGE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17633
Date d'ajout
26/12/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 18/11/2013
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
17/10/2022
Description
Dissolution à compter du 02/11/2013 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 02/11/2013, liquidateur : BOURREAU Pascal Michel Alain, siège de la liquidation : Lieu-dit Chez Biard Juillaguet 16320 Boisné-La Tude, parution de la publicité légale : Le Courrier Français paru le 06/12/2013
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).