Entreprise : SCILLY ALDER NEY - SIREN 441 878 477
Identité
Dénomination
SCILLY ALDER NEY
SIREN (siège)
441 878 477
Date d'immatriculation au RNE
06/05/2002
Début d’activité
08/09/2017
Date de fin de la personne morale
05/05/2101
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
acquisition, administration et gestion pär location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers (début : 01.12.2003)
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
6 ALL MORGANE 35510 CESSON-SEVIGNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEGER CHRISTINE
Nom d'usage
GAILLARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1962
Commune de résidence
Cesson-Sévigné
Nom, Prénom(s)
GAILLARD OLIVIER , DENIS , MICHEL , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1956
Commune de résidence
Cesson-Sévigné
Dénomination
LE ROI DES AULNES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Cesson-Sévigné
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/09/2017
Siret
44187847700039
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
6 ALL MORGANE
35510 , CESSON-SEVIGNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/12/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/04/2002
Siret
44187847700013
Code APE
702C
Adresse
36 RUE DES LANDELLES
35135 , CHANTEPIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
38718
Date d'ajout
04/10/2017
Description
Transfert de siège et de l'établissement principal dans le ressort du greffe. * de 16 B rue Jouanet 35700 RENNES à 6 allée Morgane 35510 CESSON SEVIGNE, à compter du 08/09/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
06/05/2002
Description
Historique des observations depuis le 06/05/2002 : - ANCIEN SIEGE SOCIAL : * DU 29.04.2002 AU 01.12.2003, CHANTEPIE 36 RUE DES LANDELLES.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé 16 Bis rue de Jouanet 35700 Rennes : Observation depuis le 06/05/2002 : - ORIGINE DE L'ETABLISSEMENT : * DU 29.04.2002 AU 01.12.2003, CHANTEPIE 36 RUE DES LANDELLES, TRANSFERE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).