Entreprise : PIERRE BERGE ET ASSOCIES - SIREN 441 709 961
Identité
Dénomination
PIERRE BERGE ET ASSOCIES
SIREN (siège)
441 709 961
Date d'immatriculation au RNE
17/04/2002
Début d’activité
28/09/2021
Date de fin de la personne morale
16/04/2101
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Commerce de détail de biens d'occasion en magasin
Code APE
4779Z - Commerce de détail de biens d'occasion en magasin
Capital social
315000 EUR
Adresse du siège
21 AV KLEBER 75016 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
De Ruyffelaere ROGER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1961
Commune de résidence
Marcq-en-Barœul
Nom, Prénom(s)
Godeau ANTOINE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1951
Commune de résidence
Paris
Dénomination
PREMIUM AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/09/2021
Siret
44170996100045
Code APE
4779Z - Commerce de détail de biens d'occasion en magasin
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Commerce de détail de biens d'occasion en magasin
Adresse
21 AV KLEBER
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/04/2002
Siret
44170996100011
Code APE
748K
Adresse
10 AV GEORGE V
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/02/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/09/2002
Siret
44170996100029
Code APE
4779Z - Commerce de détail de biens d'occasion en magasin
Activité principale
Commerce de détail de biens d'occasion en magasin
Adresse
12 RUE DROUOT
75009 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2002B0630241
Date d'ajout
01/03/2023
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 01/03/2023 la liquidation judiciaire sous le numéro P202202504, désigne liquidateur SCP BTSG en la personne de Me Denis Gasnier 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, . Maintient Mme Nathalie Buquen juge commissaire, maintient SELARL BCM en la personne de Me Charles-Henri Carboni 7 rue de Caumartin 75009 Paris, dans ses fonctions d'administrateur judiciaire
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2002B0630239
Date d'ajout
23/02/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 23/02/2023 arrête le plan de cession au profit de : Sas faitiere landre, . Sous le n° P202202504.
Numéro d'observation
2002B0630237
Date d'ajout
08/12/2022
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 08/12/2022 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P202202504 date de cessation des paiements le 24/11/2022, et a désigné juge commissaire : Mme Nathalie Buquen, administrateur : SELARL BCM en la personne de Me Charles-Henri Carboni 7 rue de Caumartin 75009 Paris, , avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SCP BTSG en la personne de Me Denis Gasnier 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, , et a ouvert une période d'observation expirant le 08/06/2023, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).