Entreprise : SCI DU VERLY - SIREN 441 637 816
Identité
(Entreprise radiée le 01/02/2023)
Dénomination
SCI DU VERLY
SIREN (siège)
441 637 816
Date d'immatriculation au RNE
12/04/2002
Date de fin de la personne morale
11/04/2101
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
2300 EUR
Adresse du siège
LE VERLY 02800 LA FERE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
THIEBAULT DOMINIQUE , EUGENE , MICHEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1951
Commune de résidence
Crépy
Nom, Prénom(s)
THIEBAUT JOHANN , JEROME , YVON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1981
Commune de résidence
Etreillers
Nom, Prénom(s)
THIEBAUT LAURA , CLAIRE , FELICIA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1981
Commune de résidence
Saint-Denis
Nom, Prénom(s)
THIEBAUT CAROLE
Nom d'usage
RABEUF
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1974
Commune de résidence
Mont Près Chambord
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/03/2002
Siret
44163781600014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
acquisition, propriété, gestion, location, adminis tration, aliénation de tous biens ou droits immobiliers ou mobiliers, corporels ou incorporels
Adresse
zone du Verly
02800 , La Fère - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
01/02/2023
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 02-12-2022 AVEC DATE D'EFFET AU 02-12-2022 , JOURNAL PUBLICATEUR : Picardie la Gazette DU 17/01/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
19/10/2022
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 30-09-2022, JOURNAL PUBLICATEUR : Picardie La Gazette DU : 18-10-2022, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Chauny a été ratt achée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribu nal de Commerce de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).