Entreprise : SARL LOPEZ MICHEL FILS - SIREN 441 427 911
Identité
(Entreprise radiée le 21/03/2017)
Dénomination
SARL LOPEZ MICHEL FILS
Sigle
SLMF
SIREN (siège)
441 427 911
Date d'immatriculation au RNE
27/03/2002
Date de fin de la personne morale
26/03/2052
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
RTE DE SAMADET 40700 HAGETMAU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LOPEZ YOLANDE
Nom d'usage
LETURGEZ
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1971
Commune de résidence
Momuy
Nom, Prénom(s)
LOPEZ SEBASTIEN
Nom d'usage
LOPEZ
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1972
Commune de résidence
HAGETMAU
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2015
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
03/04/2002
Siret
44142791100017
Code APE
3109B - Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement
Code APRM
3109BA - Fabrication et finissage de meubles divers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Ébénisterie, fabrication, finition et négoce de meubles et de cuisines pose de cuisines, carrelages et revêtements, sols, aménagement intérieur de maisons
Code APRM
3109BA - Fabrication et finissage de meubles divers
Code APRM
3109BA - Fabrication et finissage de meubles divers
Adresse
RTE Route de Samadet
40700 , Hagetmau - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/12/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2002
Siret
44142791100025
Code APE
3109B - Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement
Activité principale
Fabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement
Adresse
15 PL DES ORMES
40200 , MIMIZAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1007
Date d'ajout
21/03/2017
Description
Radiation du RCS le 21/03/2017 avec effet au 31/12/2016 Radiation entière et définitive - Disparition de la personne morale - Clôture des opérations de liquidation
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1149
Date d'ajout
29/03/2016
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2015 Liquidateur : LETURGEZ Yolande Le siège de la liquidation est fixé à : 330 route de Hagetmau 40700 Momuy Journal d'annonces légales : LES ANNONCES LANDAISES en date du 20/02/2016
Numéro d'observation
175
Date d'ajout
22/01/2014
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 19/12/2013
Numéro d'observation
227
Date d'ajout
26/01/2004
Description
Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL Date d'effet : 29/12/2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).