Entreprise : SAS LORON-BARBET - SIREN 441 361 698
Identité
(Entreprise radiée le 30/07/2021)
Dénomination
SAS LORON-BARBET
SIREN (siège)
441 361 698
Date d'immatriculation au RNE
08/04/2002
Date de fin de la personne morale
07/04/2052
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
19855300 EUR
Adresse du siège
PONTANEVAUX 71570 LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARDET PHILIPPE , CHARLES , HENRI
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1959
Commune de résidence
Charnay-lès-Mâcon
Nom, Prénom(s)
GELAS EMMANUEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
Macon Cedex
Nom, Prénom(s)
DINKEL EDOUARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1980
Commune de résidence
Beaune
Dénomination
SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES ANDRE & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Beaune
Dénomination
AUDIT FISCALITE ET CONSEILS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Bron
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
29/03/2002
Siret
44136169800018
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, détention et gestion de toutes valeurs mobilières ou parts de sociétés, animation et managements desdites sociétés, conseil aux entreprises en matère commerciale, industrielle, administrative et financière.
Adresse
Pontanevaux
71570 , La Chapelle-de-Guinchay - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/003871
Date d'ajout
24/07/2019
Description
Modification relative aux dirigeants BARBET Xavier Marie nom d'usage : BARBET Xavier n'est plus président BARDET Philippe Charles Henri nom d'usage : BARDET Philippe n'est plus directeur général BARDET Philippe Charles Henri nom d'usage : BARDET Philippe devient président à compter du 12/03/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/003871
Date d'ajout
24/07/2019
Description
Modification de la dénomination du domiciliataire :Ancienne dénomination : ETABLISSEMENTS LORON ET FILS Nouvelle dénomination : MJL
Numéro d'observation
F16/001151
Date d'ajout
16/03/2016
Description
Modification relative aux dirigeants BARDET Philippe Charles Henri nom d'usage : BARDET Philippe devient directeur général
Numéro d'observation
1510
Date d'ajout
26/05/2003
Description
FUSION PAR VOIE D'ABSORPTION DE LA STE SOCIETE BEAUJOLAISE D'EXPEDITION SAS DONT LE SIEGE SOCIAL EST A PONTANEVAUX 71570 LA CHAPELLE DE GUINCHAY RCS MACON B 686 550 328 (65 B 32), SANS AUGMENTATION DU CAPITAL. Date d'effet : 17 mars 2003
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 27 mars 2002 -No A694 - DOCUMENTS AP du 29 mars 2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).